Franz Otto Odermatt
domiciled in Oberdorf NW, from Dallenwil Active mandates: Fahrschulzentrum Nidwalden AG Connected persons: Roland Schmidlin, Bruno Krummenacher You can stay up to date through "Franz Otto Odermatt", please log in or register free of charge.You are now following "Franz Otto Odermatt"
Credit rating You can stay up to date through "Franz Otto Odermatt", please log in or register free of charge.You are now following "Franz Otto Odermatt"
|
Places where people with the name Franz Otto Odermatt live
Sectors in which people with the name Franz Otto Odermatt work
Other services in education
Other services in education
Private persons with the name Franz Otto Odermatt
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Franz Otto Odermatt
Publication number: HR02-1005645567, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
ESPRIX Excellence Suisse, in Stans, CHE-102.439.198, Stiftung (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2021, Publ. 1005298085).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Odermatt, Franz Otto, von Dallenwil, in Oberdorf (NW), Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grabski, Dr. Günter Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Fislisbach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horner, Dr. Felix Johann, von Zürich, in Hausen im Wiesental (DE), Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Volz, Steffen, von Orbe, in Lausanne, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004850788, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
ESPRIX Excellence Suisse, bisher in Affoltern am Albis, CHE-102.439.198, Stiftung (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2018, Publ. 4268821).
Gründungsurkunde:
22.01.2020.
Sitz neu:
Stans.
Domizil neu:
Stansstaderstrasse 90, 6370 Stans.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ahlborn, Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Stadel, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyser, Priska, von Obfelden, in Obfelden, Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Bolzern, Andreas, von Kriens, in Waldkirch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krucker, Sandra, von Niederhelfenschwil, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wieser, Florian, österreichischer Staatsangehöriger, in Tuggen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odermatt, Franz Otto, von Dallenwil, in Oberdorf (NW), Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Funk, André, von Rorschach, in Büren an der Aare, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grabski, Dr. Günter Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Fislisbach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Horner, Dr. Felix Johann, von Zürich, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knop, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Laax, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6533162, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Fahrschulzentrum Nidwalden AG, in Stans, CH-150.3.003.778-8, Breitenweg 4, 6370 Stans, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.01.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den gemeinsamen Betrieb einer Fahrschule sowie die damit verbundene theoretische und praktische Aus- und Weiterausbildung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der Kollektivgesellschaft Fahrschulzentrum Nidwalden, Schmidlin & Co (CH-150.2.000.265-7), in Stans, gemäss Vertrag vom 30.01.2012 und Übernahmebilanz per 31.12.2011 mit Aktiven von CHF 146'401.80 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 15'898.80, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und insgesamt CHF 30'503.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Bis zum Erhalt einer entsprechenden Adressänderung erfolgen alle brieflichen Mitteilungen rechtsgültig an die bisher im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 30.01.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schmidlin, Roland, von Emmen, in Ennetbürgen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blättler, Daniel Gabriel Jakob, von Kerns, in Stans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krummenacher, Bruno, von Entlebuch, in Stansstad, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lussi, Erwin Walter, von Stans, in Beckenried, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Odermatt, Franz Otto, von Dallenwil, in Stans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.