Michael Obst
domiciled in Henggart, from Löhningen Active mandates: Dy Project AG, Obst Baumanagement GmbH in Liquidation and more Connected persons: Burim Kryeziu, Laurent Schöni, Corinne Obst and more You can stay up to date through "Michael Obst", please log in or register free of charge.You are now following "Michael Obst"
Credit rating You can stay up to date through "Michael Obst", please log in or register free of charge.You are now following "Michael Obst"
|
Places where people with the name Michael Obst live
Sectors in which people with the name Michael Obst work
Architectural and engineering activities
Sport services
Architectural and engineering activities
Sport services
Private persons with the name Michael Obst
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Michael Obst
Publication number: HR02-1006070873, Commercial Registry Office Zurich, (20)
dy project management GmbH, in Zürich, CHE-234.029.497, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2023, Publ. 1005815434).
Statutenänderung:
29.05.2024. 21.06.2024.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 29.05.2024 und Bilanz per 31.12.2023 mit Aktiven von CHF 265'975.87 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 245'337.58 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Dy Project AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Dy Project SA) (Dy Project SA) (Dy Project LTD).
Domizil neu:
Leutschenbachstrasse 50, 8050 Zürich.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Park, Rahel Maria Seonah, von Diepoldsau, in Zell (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kryeziu, Burim, von Uster, in Winkel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uster, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schöni, Laurent Léonard, von Utzenstorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Obst, Michael, von Löhningen, in Henggart, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005597207, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Obst Baumanagement GmbH, in Henggart, CHE-285.492.003, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2021, Publ. 1005215704).
Firma neu:
Obst Baumanagement GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Obst Baumanagement Sàrl en liquidation) (Obst Baumanagement Sagl in liquidazione) (Obst Baumanagement Ltd. liab. Co in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.10.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obst, Michael, von Löhningen, in Henggart, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR01-1005009440, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein Zürcher Kantonalturnfest Weinland (VZKTFW), in Henggart, CHE-153.473.455, Sandackerstrasse 32a, 8444 Henggart, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
07.11.2019. 24.09.2020.
Zweck:
Der Verein ist für die Organisation und die Durchführung des Zürcher Kantonalturnfest 2023 des ZTV (Zürcher Turnverband) verantwortlich.
Mittel:
Mittel: Mitgliederbeiträge, Startgelder, Sponsoringeinnahmen, Gönnerbeiträge, Einnahmen während dem KTF, zinslose Darlehen der Trägervereine.
Eingetragene Personen:
Huggenberger, Urs, von Adlikon, in Dägerlen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Obst, Michael, von Löhningen, in Henggart, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weidmann, Corinne, von Marthalen, in Neunforn, Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Dorine, von Kilchberg (ZH), in Adlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Jost Walter, von Kilchberg (ZH), in Adlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neumann, Ursula, von Bonstetten, in Andelfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nägeli, Barbara, von Marthalen, in Marthalen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.