Georg Heinz Oberprieler
domiciled in Kilchberg, from Muri bei Bern Active mandates: Oberprieler GmbH in Liquidation Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Georg Heinz Oberprieler", please log in or register free of charge.You are now following "Georg Heinz Oberprieler"
Credit rating You can stay up to date through "Georg Heinz Oberprieler", please log in or register free of charge.You are now following "Georg Heinz Oberprieler"
|
Places where people with the name Georg Heinz Oberprieler live
Sectors in which people with the name Georg Heinz Oberprieler work
Services regarding management consulting
Services regarding management consulting
Private persons with the name Georg Heinz Oberprieler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Georg Heinz Oberprieler
Publication number: HR02-1005954554, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Oberprieler GmbH, in Kilchberg (ZH), CHE-358.821.033, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2023, Publ. 1005697278).
Firma neu:
Oberprieler GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.01.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberprieler, Georg, von Muri bei Bern, in Kilchberg (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR01-1005697278, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Oberprieler GmbH, in Kilchberg (ZH), CHE-358.821.033, Im Baumgarten 4, 8802 Kilchberg ZH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
02.03.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Unternehmens- und Strategieberatung, Geschäftsentwicklung und Geschäftsoptimierung, Umsetzungsberatung sowie -begleitung, Changemanagement, Projektmanagement, Führungskräftecoaching, Abhalten von Vorträgen und Seminaren für Mitarbeiter, Führungskräfte und Unternehmer sowie das Betreiben einer Mediathek. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 02.03.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Oberprieler, Georg, von Muri bei Bern, in Kilchberg (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005670541, Commercial Registry Office Zug, (170)
Bruno Wickart AG, in Baar, CHE-105.882.845, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2022, Publ. 1005581394).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oberprieler, Georg, von Muri bei Bern, in Kilchberg (ZH), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüest, Daniel, von Grosswangen, in Auw, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.