Rolf Wilhelm Nöthiger
domiciled in Worb, from Uerkheim Active mandates: ANS Architekten und Planer SIA AG, Verein Schlössli Biel-Bienne and more Connected persons: Alexander Pfister, Katrin Berndt, Philipp Mayer and more You can stay up to date through "Rolf Wilhelm Nöthiger", please log in or register free of charge.You are now following "Rolf Wilhelm Nöthiger"
Credit rating You can stay up to date through "Rolf Wilhelm Nöthiger", please log in or register free of charge.You are now following "Rolf Wilhelm Nöthiger"
|
Places where people with the name Rolf Wilhelm Nöthiger live
Sectors in which people with the name Rolf Wilhelm Nöthiger work
Architectural and engineering activities
Operation of nursing homes and inpatient facilities
Management of real estate portfolio properties
Sport services
Operation of other financial institutions
Architectural and engineering activities
Operation of nursing homes and inpatient facilities
Management of real estate portfolio properties
Sport services
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Rolf Wilhelm Nöthiger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Rolf Wilhelm Nöthiger
Publication number: HR02-1006096738, Commercial Registry Office Berne, (36)
exact Kostenplanung AG, in Worb, CHE-113.318.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2022, Publ. 1005411167).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nöthiger, Rolf, von Uerkheim, in Worb, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005516065, Commercial Registry Office Berne, (36)
ANS Architekten und Planer SIA AG, in Worb, CHE-113.319.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 18.03.2022, Publ. 1005430096).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher, Andreas, von Muhen, in Grosshöchstetten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Burillo, Marcos, von Thunstetten, in Worb, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nöthiger, Rolf, von Uerkheim, in Worb, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Clausen, Michael, von Ernen, in Liebefeld (Köniz), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005214233, Commercial Registry Office Berne, (36)
Sportzentrum Worb AG, in Worb, CHE-115.786.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2014, S.0, Publ. 1314423).
Statutenänderung:
03.06.2021.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss noch abzuschliessenden Verträgen Aktiven von CHF 1'379'000.00 und Fremdkapital von CHF 94'450.--, zum Preis von CHF 1'284'550.00 zu übernehmen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenzer, Friedrich, von Thunstetten, in Worb, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mosimann, Ernst, von Hasle bei Burgdorf, in Schlosswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nöthiger, Rolf, von Uerkheim, in Worb, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grisenti, Marcel Pascal, von Trub, in Worb, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hügli, Martin, von Seedorf (BE), in Rüfenacht BE (Worb), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stüssi, Simon Emanuel, von Bern und Glarus Süd, in Rüfenacht BE (Worb), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.