Karin Niedermann
domiciled in Uzwil, from Muolen Active mandates: Mosaik-Schulen Ostschweiz Connected persons: Stefanie Aqtashi, Severine Arifi, Kurt Hiltebrand You can stay up to date through "Karin Niedermann", please log in or register free of charge.You are now following "Karin Niedermann"
Credit rating You can stay up to date through "Karin Niedermann", please log in or register free of charge.You are now following "Karin Niedermann"
|
Places where people with the name Karin Niedermann live
Sectors in which people with the name Karin Niedermann work
Operation of primary schools
Operation of primary schools
Private persons with the name Karin Niedermann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Karin Niedermann
Publication number: HR02-1005926412, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Mosaik-Schulen Ostschweiz, in Flawil, CHE-166.811.550, Verein (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2022, Publ. 1005543387).
Statutenänderung:
15.11.2023.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wohlwend Kupper, Lotti, von Hagenbuch, in Rickenbach b. Wil (Rickenbach (TG)), Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hanhart, Patrick, von Diessenhofen, in Wängi, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niedermann, Karin, von Muolen, in Uzwil, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aqtashi, Stefanie, von Bichelsee-Balterswil, in Ettenhausen TG (Aadorf), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005170937, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schweizerische Bechterew-Stiftung, in Zürich, CHE-110.409.035, Stiftung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2016, S.0, Publ. 3218275).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Roland, von Lohn-Ammannsegg, in Oberrohrdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meili, Yves, von Herrliberg und Zürich, in Russikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Safford, Judith, von Basel, in Köniz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Christine, von Kaltbrunn, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niedermann Schneider, Karin, von Marthalen, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005124709, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung Physiotherapie Wissenschaften, in Bern, CHE-109.994.839, Stiftung (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2019, Publ. 1004602886).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wälti Treuhand und Revisionen AG (CHE-106.545.540), in Bad Ragaz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niedermann, Karin, von Niederhelfenschwil und Marthalen, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
van Hedel, Hubertus Johannes Antonius Prof. Dr., von Steckborn, in Ottenbach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
RevisionsPartner AG (CHE-100.883.607), in Mels, Revisionsstelle.