Daniel Nicklès
domiciled in Boll, from Bern, Bolligen and Jens Active mandates: Opus Services AG Connected persons: Daniel Peter Meer, Markus Rudolf Meer, Markus Weissenfluh You can stay up to date through "Daniel Nicklès", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Nicklès"
Credit rating You can stay up to date through "Daniel Nicklès", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Nicklès"
|
Places where people with the name Daniel Nicklès live
Sectors in which people with the name Daniel Nicklès work
Operation of bars
Operation of bars
Private persons with the name Daniel Nicklès
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Daniel Nicklès
Publication number: 4809006, Commercial Registry Office Berne, (36)
Igora AG in Liq, in Interlaken, CH-092.3.006.570-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2005, S. 4, Publ. 3085290).
Firma neu:
Igora AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Igora SA). Mit Beschluss vom 11.12.2008 hat die Generalversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 24.10.2005 widerrufen. [gestrichen: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.10.2005 aufgelöst.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bonnet, Gil, von Le Cerneux-Péquignot, in Sierre, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator;
Nicklès, Daniel, von Bern, in Boll (Vechigen), Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirchhofer, Jürg, von Auenstein, in Sachseln, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Unterseen, Präsident und Liquidator mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator];
Kirchhofer, Alexandra, von Auenstein, in Unterseen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Wolf, Hans, von Grindelwald, in Därligen, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: 3085290, Commercial Registry Office Berne, (36)
Igora AG, in Interlaken, CH-092.3.006.570-2, Unterstützung und Förderung der Uhren- und Schmuck-Detailgeschäfte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2004, S. 4, Publ. 2067746).
Firma neu:
Igora AG in Liq. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.10.2005 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirchhofer, Jürg, von Auenstein, in Unterseen, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bonnet, Gil, von Le Cerneux-Péquignot, in Sierre, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nicklès, Daniel, von Bern, in Boll (Vechigen), Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wolf, Hans, von Grindelwald, in Därligen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Unterseen].
Publication number: 818774, Commercial Registry Office Berne, (36)
Igora AG, in Interlaken, Unterstützung etc.der Uhren- und Schmuck-Detailgeschäfte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.1995, S. 5167). Streichung der statutarisch festgesetzten Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, da nicht zur Eintragung gehörend. [gestrichen: Verwaltungsrat: mindestens 3 Mitglieder].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rösch, Hans Rudolf, von Ersigen, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grauwiller, Doris, von Lausen, in Freiburg, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bill, Max, von Münchenbuchsee, in Brugg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Corbaz, Jean-Pierre, von Le Mont, in Pully, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirchhofer, Jürg, von Auenstein, in Unterseen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bonnet, Gil, von Le Cerneux-Péquignot, in Sierre, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Metzger, Bernard, deutscher Staatsangehöriger, in Lausanne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nicklès, Daniel, von Bern, in Boll (Vechigen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.