Harry Näf
domiciled in Möriken AG, from Neckertal Active mandates: Pianoschmiede GmbH, Weber Metall- und Stahlbau AG Wildegg and more Connected persons: Peter Kuhn, Oliver Stöbe You can stay up to date through "Harry Näf", please log in or register free of charge.You are now following "Harry Näf"
Credit rating You can stay up to date through "Harry Näf", please log in or register free of charge.You are now following "Harry Näf"
|
Places where people with the name Harry Näf live
Sectors in which people with the name Harry Näf work
Other services: entertainment and recreation
Production of metal goods
Other transportation services
Management of real estate portfolio properties
Facility management
Other services: entertainment and recreation
Production of metal goods
Other transportation services
Management of real estate portfolio properties
Facility management
Private persons with the name Harry Näf
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Harry Näf
Publication number: HR02-1006002176, Commercial Registry Office Aargau, (400)
In Rock we Trust GmbH, bisher in Rubigen, CHE-188.924.599, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2016, Publ. 2762313).
Statutenänderung:
15.02.2024.
Firma neu:
Pianoschmiede GmbH.
Sitz neu:
Möriken-Wildegg.
Domizil neu:
Bruggerstrasse 34, 5103 Wildegg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Restauration und den Handel mit Pianos sowie die Konzeption, Planung und Durchführung von Events aller Art sowie die Erbringung von Logistik- und Dienstleistungen für solche Events. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussem sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Gemäss Erneuerung der Erklärung des Geschäftsführers vom 07.03.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [bisher: Gemäss Erklärung vom 06.02.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Metzger, Thomas, von Lommis, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Aspinall, Oliver, von Zürich, in Bern, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schumacher, Roland, von Treiten, in Solothurn, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stöbe, Oliver, von Basel, in Möriken-Wildegg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Kuhn, Peter, von Ebnat-Kappel, in Wetzikon (ZH), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Näf, Harry, von Neckertal, in Möriken-Wildegg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1005876629, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Expert Immo Broker AG, in Möriken-Wildegg, CHE-110.579.737, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2021, Publ. 1005168575).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Denda, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Gränichen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Näf, Harry, von Neckertal, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005503050, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Weber Metall- und Stahlbau AG Wildegg, in Möriken-Wildegg, CHE-102.434.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2013, S.0, Publ. 1214123).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Näf, Harry, von Neckertal, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Buchs (AG)].