Dagmar Alexandra Müller Conlon
domiciled in Winterthur, from Gersau Active mandates: Stiftung Contetto in Liquidation, Stiftung Buechweid Connected persons: Christoph Notker Ivo Hug, Brigitta Heuberger, Werner Scherler and more You can stay up to date through "Dagmar Alexandra Müller Conlon", please log in or register free of charge.You are now following "Dagmar Alexandra Müller Conlon"
Credit rating You can stay up to date through "Dagmar Alexandra Müller Conlon", please log in or register free of charge.You are now following "Dagmar Alexandra Müller Conlon"
|
Places where people with the name Dagmar Alexandra Müller Conlon live
Sectors in which people with the name Dagmar Alexandra Müller Conlon work
Other social services
Operation of primary schools
Other social services
Operation of primary schools
Private persons with the name Dagmar Alexandra Müller Conlon
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Dagmar Alexandra Müller Conlon
Publication number: HR02-1006134021, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung Contetto, in Zürich, CHE-428.743.736, Stiftung (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2021, Publ. 1005285612).
Name neu:
Stiftung Contetto in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 04.06.2024 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherler, Werner, von Köniz, in Elgg, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller -Conlon, Dagmar Alexandra, von Gersau, in Winterthur, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Göppel, Jürg, von Zürich, in Rüschegg, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heuberger, Brigitta, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hug, Christoph, von Walenstadt, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Riedweg, Isidor, von Schwarzenberg, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005148585, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung Buechweid, in Russikon, CHE-107.865.384, Stiftung (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2020, Publ. 1004988816).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Angst, Roman, von Rheinau, in Pfäffikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller Conlon, Dagmar, von Gersau, in Winterthur, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004988816, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung Buechweid, in Russikon, CHE-107.865.384, Stiftung (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2019, Publ. 1004629179).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Behrens, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Russikon, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller Conlon, Dagmar, von Gersau, in Winterthur, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Komaric, Vlatka, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.