Verena gen. Vreni Moser-Fässler
domiciled in Appenzell, from Appenzell Active mandates: Moser Appenzell AG Connected persons: Josef Moser You can stay up to date through "Verena gen. Vreni Moser-Fässler", please log in or register free of charge.You are now following "Verena gen. Vreni Moser-Fässler"
Credit rating You can stay up to date through "Verena gen. Vreni Moser-Fässler", please log in or register free of charge.You are now following "Verena gen. Vreni Moser-Fässler"
|
Places where people with the name Verena gen. Vreni Moser-Fässler live
Sectors in which people with the name Verena gen. Vreni Moser-Fässler work
Management of real estate portfolio properties
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Verena gen. Vreni Moser-Fässler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Verena gen. Vreni Moser-Fässler
Publication number: HR02-1005466052, Commercial Registry Office Appenzell I. Rh., (310)
Moser Appenzell AG, in Schwende, CHE-182.247.748, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2022, Publ. 1005393300).
Sitz neu:
Schwende-Rüte.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Josef, von Appenzell, in Appenzell (Schwende-Rüte), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Appenzell (Schwende)];
Moser-Fässler, Verena, von Appenzell, in Appenzell (Schwende-Rüte), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Appenzell (Schwende)].
Publication number: HR01-1005393300, Commercial Registry Office Appenzell I. Rh., (310)
Moser Appenzell AG, in Schwende, CHE-182.247.748, Weissbadstrasse 26, 9050 Appenzell, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
07.01.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten, Verwalten, Kaufen und Verkaufen von Immobilien. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen, Geschäftsstellen und Vertretungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Patente, Lizenzen und Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Aktien:
12'000 Namenaktien zu CHF 10.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung die Grundstücke Nr. 482 und Nr. 487, Grundbuch Schwende, zum Preis von höchstens CHF 3'700'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch einfachen Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre oder durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 23.12.2021 wurde auf eine eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Moser, Josef, von Appenzell, in Appenzell (Schwende), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Moser-Fässler, Verena, von Appenzell, in Appenzell (Schwende), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3938224, Commercial Registry Office Appenzell I. Rh., (310)
moser & hörler ag, in Schwende, CH-310.3.000.717-7, Betrieb eines Treuhand- und Rechtsberatungsunternehmens, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2005, S. 2, Publ. 2854460).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser-Fässler, Josef, von Appenzell, in Appenzell (Schwende), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Moser-Fässler, Verena genannt Vreni, von Appenzell, in Appenzell (Schwende), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.