Bertrand Morend
domiciled in Verbier, from Val de Bagnes Active mandates: Fiduciaire Alpina Verbier SA Connected persons: Emily Vaudan, François Corthay, Norbert Didier Michellod You can stay up to date through "Bertrand Morend", please log in or register free of charge.You are now following "Bertrand Morend"
Credit rating You can stay up to date through "Bertrand Morend", please log in or register free of charge.You are now following "Bertrand Morend"
|
Places where people with the name Bertrand Morend live
Sectors in which people with the name Bertrand Morend work
Fiduciary services
Fiduciary services
Private persons with the name Bertrand Morend
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Bertrand Morend
Publication number: HR02-1005680662, Commercial Registry Office Valais, (621)
Alpina Révision Verbier SA, à Val de Bagnes, CHE-114.897.320, société anonyme (No. FOSC 4 du 07.01.2021, Publ. 1005066301).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Morend, Bertrand, de Bagnes, à Bagnes, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Corthay, François, de Val de Bagnes, à Val de Bagnes, président du conseil, avec signature collective à deux [précédemment: de Bagnes, à Bagnes];
Vaudan, Emily, de Val de Bagnes, à Val de Bagnes, administratrice, secrétaire du conseil, avec signature collective à deux [précédemment: de Bagnes, à Bagnes].
Publication number: 2702255, Commercial Registry Office Valais, (621)
Fiduciaire Alpina Verbier SA, à Bagnes, CHE-106.771.792, société anonyme (No. FOSC 162 du 23.08.2013, Publ. 1042263).
Modification des statuts:
22.02.2016.
Faits qualifiés:
[Abrogation de la clause de reprise de biens] [biffé: selon convention du 22.02.1991, la société reprend pour CHF 270'810.-- des machines de bureau, du mobilier et agencement et des travaux en cours].
Nouvel organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou lettre recommandée pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. Statuts adaptés au nouveau droit. Selon déclaration du 22.02.2016, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
PricewaterhouseCoopers SA, à Sion (CH-626.9.004.421-2), organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Morend, Bertrand, de Bagnes, à Bagnes, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: secrétaire avec signature collective à deux].
Publication number: 1252593, Commercial Registry Office Valais, (621)
Tous-Sols Fellay S.A., à Bagnes, CHE-107.891.967, société anonyme (No. FOSC 150 du 05.08.2010, p. 17, Publ. 5759850).
Nouvelle raison sociale:
Tous-Sols Fellay S.A. en liquidation.
Nouvelle adresse:
c/o Fiduciaire Alpina Verbier SA, Route de Verbier Station 61, CP 42, 1936 Verbier. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 11.12.2013.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Dumoulin, Maurice, de Bagnes, à Bagnes, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Morend, Bertrand, de Bagnes, à Bagnes, administrateur unique, avec signature individuelle;
Fiduciaire Alpina Verbier SA (CHE-106.771.792), à Bagnes, liquidatrice.