Peter Malcolm Moran
domiciled in Massagno, from Italy Active mandates: ACM Biosciences AG Connected persons: Madhavan Nallani Padmanabha Naidu You can stay up to date through "Peter Malcolm Moran", please log in or register free of charge.You are now following "Peter Malcolm Moran"
Credit rating You can stay up to date through "Peter Malcolm Moran", please log in or register free of charge.You are now following "Peter Malcolm Moran"
|
Places where people with the name Peter Malcolm Moran live
Sectors in which people with the name Peter Malcolm Moran work
Research and development
Research and development
Private persons with the name Peter Malcolm Moran
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Peter Malcolm Moran
Publication number: HR02-1005571718, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
ACM Biosciences AG, in Basel, CHE-137.061.516, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2021, Publ. 1005331843).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joos, Dietrich, von Glarus Nord, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nallani Padmanabha Naidu, Madhavan, singapurischer Staatsangehöriger, in Singapore (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moran, Peter, italienischer Staatsangehöriger, in Massagno, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005331843, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
ACM Biosciences AG, in Basel, CHE-137.061.516, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2021, Publ. 1005212600).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wallnöfer, Andreas, von Basel, in Muttenz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moran, Peter, italienischer Staatsangehöriger, in Massagno, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rentsch, Christoph, von Riehen, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann, Catherine, von Basel, in Kaiseraugst, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nallani Padmanabha Naidu, Madhavan, singapurischer Staatsangehöriger, in Singapore (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005137255, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
ACM Biosciences AG, in Basel, CHE-137.061.516, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 05.11.2020, Publ. 1005015831).
Statutenänderung:
24.03.2021.
Domizil neu:
Steinenberg 1, 4051 Basel.
Aktienkapital neu:
CHF 160'319.00 [bisher: CHF 106'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 160'319.00 [bisher: CHF 106'000.00].
Aktien neu:
160'319 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 106'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.03.2021 genehmigtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geschaffen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.03.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wallnöfer, Andreas, von Basel, in Muttenz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moran, Peter, italienischer Staatsangehöriger, in Massagno, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].