Christian Mora
domiciled in Oggio, from Capriasca Active mandates: Color Mora Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Christian Mora", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Mora"
Credit rating You can stay up to date through "Christian Mora", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Mora"
|
|
Christian Mora
domiciled in Neftenbach, from Pfungen Active mandates: Garage Maurhofer GmbH Connected persons: Mara Maurhofer You can stay up to date through "Christian Mora", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Mora"
Credit rating You can stay up to date through "Christian Mora", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Mora"
|
Places where people with the name Christian Mora live
Sectors in which people with the name Christian Mora work
Construction of buildings
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Construction of buildings
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Private persons with the name Christian Mora
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christian Mora
Publication number: HR02-1005048651, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Garage Maurhofer GmbH, in Neftenbach, CHE-105.730.299, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 05.08.2015, S.0, Publ. 2306623).
Statutenänderung:
19.11.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Autogarage;
Handel mit sowie Service und Reparaturen von Automobilen und Kleingeräten;
Ausführung von Elektroarbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 23.03.2001 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Garage Maurhofer, in Neftenbach, gemäss Übernahmebilanz per 1.1.2001 mit Aktiven von CHF 475'732.19 und Passiven von CHF 327'953.49, wofür CHF 120'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 27'778.70 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurhofer, René, von Krauchthal, in Eschlikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 100'000.00;
Maurhofer, Dagmar, von Krauchthal, in Eschlikon, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurhofer, Mara, von Krauchthal, in Neftenbach, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Mora, Christian, von Pfungen, in Neftenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 7029898, Commercial Registry Office Ticino, (501)
Color Mora, in Capriasca, CH-501.1.016.088-7, Via Cantonale , 6955 Oggio, ditta individuale (nuova iscrizione).
Scopo:
Esecuzioni di lavori da pittore: tinteggiatura, verniciatura, tapezzerie, insegne, decorazioni, isolamento termico, risanamento beton, opere da gessatore in generale, posa impalcature. Potrà partecipare e collaborare con società del ramo.
Persone iscritte:
Mora, Christian, da Capriasca, in Oggio (Capriasca), titolare, con firma individuale.