Thomas Moppert
domiciled in Binningen, from Basel Active mandates: Stiftung zur Förderung der Lebensqualität in Basel und Umgebung Connected persons: Noëmi Marianne Kern, Raphael Peter Pfister, Elisabeth Gonser and more You can stay up to date through "Thomas Moppert", please log in or register free of charge.You are now following "Thomas Moppert"
Credit rating You can stay up to date through "Thomas Moppert", please log in or register free of charge.You are now following "Thomas Moppert"
|
Places where people with the name Thomas Moppert live
Sectors in which people with the name Thomas Moppert work
Religious, political or secular associations
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Thomas Moppert
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Thomas Moppert
Publication number: 5592022, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Medaxis AG, in Aarau, CH-400.3.000.040-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2007, S. 2, Publ. 4058870).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moppert, Dr. Thomas, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Dr. Leonz, von Riehen, in Zürich, Sekretär (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung;
Moppert, Hans Eduard, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brändli, Mark, von Aarau, in Erlinsbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Larsson, Michael, von Zug, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ineichen, Markus, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jollien, Claude, von Savièse, in Küsnacht ZH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2414512, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Stiftung zur Förderung der Lebensqualität in Basel und Umgebung, in Basel, CH-270.7.000.436-6, Stiftung (SHAB Nr. 88 vom 09.05.2003, S. 8, Publ. 982228).
Urkundenänderung:
20.07.2004.
Domizil neu:
c/o Klaus Weinreich, Petersgasse 54, 4051 Basel.
Organisation neu:
Stiftungsrat, Kontrollstelle und falls vom Stiftungsrat ernannt, Geschäftsführer.
Stiftungsrat:
3-7 Mitglieder.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moppert, Hans E., von Basel, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moppert, Thomas, von Basel, in Binningen, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Moppert, Dr. Thomas A., in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gonser, Elisabeth, von Basel und Zürich, in Auslikon, Mitglied des Stiftungsrates und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Esslingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moppert, Cordula, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Kern, Dr. Cordula, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moppert, Dominik, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates und Kassier, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Commercial Registry Office Aargau, (400)
Ammann-Technik AG, in K ö l l i k e n , Handel mit technischen und chemisch-technischen Erzeugnissen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 30.05.2000, S. 3678).
Statutenänderung:
7.09.2000.
Zweck neu:
Herstellung von und Handel mit technischen Geräten und Zubehör für Industrie und Medizinaltechnik sowie Handel mit chemisch-technischen Erzeugnissen und damit zusammenhängende Dienstleistungen;
kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 333'000.- [bisher: CHF 200'000.-].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 333'000.-.
Aktien neu:
666 Namenaktien zu CHF 500.- [bisher: 400 Namenaktien zu CHF 500.-].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich.Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Lia, von Madiswil, in Aarau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Roger, von Madiswil, in Obererlinsbach, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Ammann-Brüllmann, Erich F., von Madiswil, in Aarau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Moppert, Hans Eduard, von Basel, in Basel, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moppert, Dr. Thomas, von Basel, in Binningen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Dr. Leonz, von Riehen, in Zürich, Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung.