Christian Monsch
domiciled in Pragg-Jenaz, from Zizers Active mandates: Gandaland AG, Grisoni-Trucking GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Christian Monsch", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Monsch"
Credit rating You can stay up to date through "Christian Monsch", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Monsch"
|
|
Christian Monsch
domiciled in Zürich, from Obersaxen Mundaun Active mandates: Monsch Consulting Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Christian Monsch", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Monsch"
Credit rating You can stay up to date through "Christian Monsch", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Monsch"
|
|
Christian Monsch
domiciled in Regensberg, from Winterthur Active mandates: Fürsorgefonds Baur & Cie AG Connected persons: Giovanni Pietro Pellegrinelli, Hans-Peter Fritsche, Marco Bereuter You can stay up to date through "Christian Monsch", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Monsch"
Credit rating You can stay up to date through "Christian Monsch", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Monsch"
|
Places where people with the name Christian Monsch live
Sectors in which people with the name Christian Monsch work
Management of real estate portfolio properties
Transportation of passenger and freight by road
Services regarding management consulting
Operation of an pension fund
Management of real estate portfolio properties
Transportation of passenger and freight by road
Services regarding management consulting
Operation of an pension fund
Private persons with the name Christian Monsch
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christian Monsch
Publication number: HR02-1005501067, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Fürsorgefonds Baur & Cie AG, in Zürich, CHE-109.714.193, Stiftung (SHAB Nr. 74 vom 16.04.2019, Publ. 1004611330).
Urkundenänderung:
11.04.2022.
Sitz neu:
Volketswil.
Domizil neu:
c/o Baur & Cie AG, Schützenstrasse 55, 8604 Volketswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Manser, Philipp, von Appenzell, in Lindau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Monsch, Christian, von Winterthur, in Regensberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005461156, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Mercantil Bank (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-106.287.817, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2020, Publ. 1004826779).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Monsch, Christian, venezolanischer Staatsangehöriger, in Caracas (VE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amar Jiménez Maissen, Maria Angélica, von Breil/Brigels, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bullos, Atilano, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Römer, Siegfried Nikolaus, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senn, Pascal Marcel, von Ingenbohl, in Dietikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urbina Martinez, Yansi Gregory, von Wallisellen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zahnd, Michaela, von Schwarzenburg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1004924224, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Gandaland AG, in Landquart, CHE-460.439.850, Ganda 25, 7302 Landquart, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.06.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, den Verkauf, das Halten, die Belastung, die Verwaltung, die Überbauung, die Mietung und Vermietung, die Pachtung und Verpachtung von Liegenschaften und Grundstücken sowie die Erbringung von sämtlichen Dienstleistungen im Bereich Immobilien. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Immaterialgüterrechte sowie Grundstücke und Wertschriften erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 22.06.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Monsch, Christian, von Zizers, in Jenaz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.