Yvan Monnet
domiciled in Sierre, from Anniviers Active mandates: BOTTICELLI Sàrl Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Yvan Monnet", please log in or register free of charge.You are now following "Yvan Monnet"
Credit rating You can stay up to date through "Yvan Monnet", please log in or register free of charge.You are now following "Yvan Monnet"
|
|
Yvan Monnet
domiciled in Isérables, from Anniviers Active mandates: Institut Eclat Jeunesse Sàrl Connected persons: Patricia Maria Monnet Padilha You can stay up to date through "Yvan Monnet", please log in or register free of charge.You are now following "Yvan Monnet"
Credit rating You can stay up to date through "Yvan Monnet", please log in or register free of charge.You are now following "Yvan Monnet"
|
Places where people with the name Yvan Monnet live
Sectors in which people with the name Yvan Monnet work
IT services
Personal wellness and beauty services
IT services
Personal wellness and beauty services
Private persons with the name Yvan Monnet
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Yvan Monnet
Publication number: HR01-1005728580, Commercial Registry Office Valais, (626)
Institut Eclat Jeunesse Sàrl, à Sion, CHE-349.459.921, Rue du Scex 15, 1950 Sion, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
22.03.2023.
But:
La société a pour but l'exploitation d'un institut d'esthétique et de beauté et la fourniture et l'exécution de tous les services connexes, en particulier les soins et traitements d'esthétique avancé Brésilien. La société a aussi pour but le vente, importation, revente et commercialisation de tous produits, matériels et dérivés concernant les soins de beauté et tout ce qui se rapporte au domaine des soins corporel et de beauté. La société peut constituer des succursales et des filiales et peut participer à d'autres entreprises, tant en Suisse qu'à l'étranger et, de manière générale, exercer toute activité en rapport direct ou indirect avec son but. La société peut acquérir, détenir et aliéner des biens immobiliers tant en Suisse qu'à l'étranger. Elle peut faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières ainsi que se porter caution ou garant pour des filiales ou des tiers.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par lettre ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Monnet, Yvan, de Anniviers, à Nendaz, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00;
Monnet Padilha, Patricia Maria, ressortissante brésilienne, à Nendaz, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00. Selon déclaration du 22.03.2023, il est renoncé à un contrôle restreint.
Publication number: HR02-1004606968, Commercial Registry Office Valais, (626)
BOTTICELLI Sàrl, à Sion, CHE-108.465.432, société à responsabilité limitée (No. FOSC 47 du 08.03.2011, p.0, Publ. 6066118).
Modification des statuts:
15.03.2019.
Nouveau siège:
Nendaz.
Nouvelle adresse:
Chemin de Champoline 28, 1996 Bieudron (Nendaz).
Nouveau but:
L'exploitation d'un ou plusieurs commerces en gros ou de détail d'électronique, d'informatique et tous autres articles s'y attachant, toutes opérations convergentes, vente et réparations (cf. statuts pour but complet). [biffé: Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence.
de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts].
Nouvelles communications:
Communication aux associés: par lettre, par courriel ou par téléfax.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Savioz, Jérôme, de Anniviers, à Sion, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 23'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Monnet, Yvan, de Anniviers, à Sierre, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 23'000.00 [précédemment: gérant, avec signature individuelle, ].
Publication number: 6066118, Commercial Registry Office Valais, (626)
BOTTICELLI Sàrl, à Sion, CH-626.4.003.751-6, société à responsabilité limitée (No. FOSC 253 du 30.12.2009, p. 36, Publ. 5423312).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pellegrinelli, Valentine, de Le Chenit, à Sierre, associée et gérante, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 23'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Savioz, Jérôme, de Anniviers, à Sion, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 23'000.00;
Monnet, Yvan, de Anniviers, à Sierre, gérant, avec signature individuelle.