Mario Monaco
domiciled in Lugaggia, from Italy Active mandates: PAMO Holding Group SA, PM Cars Sagl and more Connected persons: Roberto Pampanini, Roberto Pampanini, Roberto Pampanini and more You can stay up to date through "Mario Monaco", please log in or register free of charge.You are now following "Mario Monaco"
Credit rating You can stay up to date through "Mario Monaco", please log in or register free of charge.You are now following "Mario Monaco"
|
Places where people with the name Mario Monaco live
Sectors in which people with the name Mario Monaco work
Operation of other financial institutions
Car dealership
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Operation of other financial institutions
Car dealership
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Private persons with the name Mario Monaco
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Mario Monaco
Publication number: HR02-1005195438, Commercial Registry Office Berne, (36)
myWork AG Bern, in Bern, CHE-422.722.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2021, Publ. 1005126848).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Monaco, Mario, italienischer Staatsangehöriger, in Bäriswil BE (Bäriswil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chokchampa, Tenzin, von Horgen, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005195439, Commercial Registry Office Berne, (36)
myWork AG Niederbipp, in Niederbipp, CHE-347.646.441, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 11.09.2020, Publ. 1004976742).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Monaco, Mario, italienischer Staatsangehöriger, in Bäriswil BE (Bäriswil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chokchampa, Tenzin, von Horgen, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004976742, Commercial Registry Office Berne, (36)
myWork AG Biel, in Biel/Bienne, CHE-347.646.441, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2019, Publ. 1004766875).
Statutenänderung:
31.08.2020.
Firma neu:
myWork AG Niederbipp.
Sitz neu:
Niederbipp.
Domizil neu:
Wydenstrasse 17, 4704 Niederbipp.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Moos, Daniel, von Zürich, in Tagelswangen (Lindau), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Monaco, Mario, italienischer Staatsangehöriger, in Bäriswil BE (Bäriswil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Chokchampa, Tenzin, von Horgen, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].