Hans Ming
domiciled in Ramersberg, from Lungern Active mandates: Garage Ming AG Connected persons: Reto Ming You can stay up to date through "Hans Ming", please log in or register free of charge.You are now following "Hans Ming"
Credit rating You can stay up to date through "Hans Ming", please log in or register free of charge.You are now following "Hans Ming"
|
Places where people with the name Hans Ming live
Sectors in which people with the name Hans Ming work
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Private persons with the name Hans Ming
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Hans Ming
Publication number: HR02-1005716480, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Milchverwertungsgenossenschaft Lungern, in Lungern, CHE-102.271.220, Genossenschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2014, S.0, Publ. 1500167).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ming-Gasser, Josef, von Lungern, in Lungern, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schallberger, Beat, von Lungern, in Lungern, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imfeld-Anderegg, Hans, von Lungern, in Bürglen OW (Lungern), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ming, Hans Ueli, von Lungern, in Lungern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ming, Peter, von Lungern, in Lungern, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gasser, Roland, von Lungern, in Lungern, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ming-Niederberger, Beat, von Lungern, in Lungern, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Beat, von Lungern, in Bürglen OW (Lungern), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Imfeld, Andreas, von Lungern, in Lungern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005576883, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Wasserversorgungsgenossenschaft Mosen, in Hitzkirch, CHE-102.353.510, Genossenschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2012, S.0, Publ. 6696068).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser, Ruedi, von Langnau im Emmental, in Hitzkirch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolliger, Agnes, von Uerkheim und Schübelbach, in Hitzkirch, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mühlebach, Bernhard, von Malters, Kriens und Schwarzenberg, in Hitzkirch, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ming, Hansruedi, von Lungern, in Hitzkirch, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Ming, Hansruedi Johann Rudolf, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Schurtenberger, Jost, von Malters, in Hitzkirch, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Präsidenten.
Publication number: HR02-1004918169, Commercial Registry Office Valais, (626)
TERALPES Sàrl, à Crans-Montana, CHE-101.262.218, société à responsabilité limitée (No. FOSC 239 du 10.12.2019, Publ. 1004779858).
Modification des statuts:
06.03.2020.
Transformation:
la société à responsabilité limitée est transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 17.01.2020 et bilan au 31.12.2019 présentant des actifs de CHF 286'544.93 et des passifs envers les tiers de CHF 184'771.54, soit un actif net de CHF 101'773.39, contre attribution aux associés de 10'000 actions nominatives de CHF 10.00 de valeur nominale chacune, liées selon statuts, entièrement libérées.
Nouvelle raison sociale:
TERALPES SA.
Nouvelle nature juridique:
société anonyme.
Nouveau capital-actions:
CHF 100'000.00 [précédemment: CHF 100'000.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Nouvelles actions:
10'000 actions nominatives de CHF 10.00 liées selon statuts.
Nouvel organe de publication:
FOSC.
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: convocation à l'assemblée générale par écrit et toute autre communication par écrit, par fax ou par courriel. [biffé: Selon déclaration des gérants du 21.01.2010, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte]. [biffé: Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence.
de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Ming, Hans-Ulrich, de Lungern, à Founex, gérant et président, avec signature collective à deux;
Grosclaude, Patrick, de Le Locle, à Miège, associé, sans droit de signature;
Niederhäuser, Pierre-Alain, de Wattenwil, à Malleray, associé, sans droit de signature;
Petter, Pierre, de Mont-Vully, à Crans-Montana, associé, sans droit de signature;
Stauffer, Monique, de Cornol, à Pully, associée, sans droit de signature;
Vermeil, Claire, de Aubonne, à Blonay, associée, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Galley, Paul, de Hauterive (FR), à Fribourg, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: à Villars-sur-Glâne, associé et gérant, avec signature collective à deux]. Selon déclaration du 21.01.2010, il est renoncé à un contrôle restreint.