Daniel Micele
domiciled in Kreuzlingen, from Italy Active mandates: R-Valorize AG Connected persons: Pascal Rutz You can stay up to date through "Daniel Micele", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Micele"
Credit rating You can stay up to date through "Daniel Micele", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Micele"
|
Places where people with the name Daniel Micele live
Sectors in which people with the name Daniel Micele work
Personal wellness and beauty services
Personal wellness and beauty services
Private persons with the name Daniel Micele
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Daniel Micele
Publication number: HR01-1005204877, Commercial Registry Office Zug, (170)
R-Valorize AG (R-Valorize SA) (R-Valorize Ltd), in Zug, CHE-130.202.508, Grienbachstrasse 36, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
07.05.2021.
Zweck:
Betrieb eines Coiffeursalons sowie Handel mit Schönheits- und Pflegeprodukten und Betrieb eines Cafés. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 102'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
10'200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 07.05.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Rutz, Pascal, von Hemberg, in Oberengstringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Micele, Daniel, italienischer Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004761705, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Haircon AG, in Tägerwilen, CHE-494.464.811, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2019, Publ. 1004548988).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Micele, Daniel, italienischer Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bauer, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vidovic, Dejan, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004701681, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
LavaInvest GmbH in Liquidation, in Kreuzlingen, CHE-484.126.092, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2017, Publ. 3959417).
Statutenänderung:
29.05.2019.
Firma neu:
LavaInvest GmbH.
Zweck neu:
Der Gegenstand der Gesellschaft ist: Erwerb, Verwaltung sowie An-/Verkauf von Beteiligungen im In- und Ausland. Verwaltung von Patenten und Lizenzen, An-/Verkauf und Abtretung von Lizenzen von Gesellschaften an welchen die Gesellschaft beteiligt ist. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen vornehmen, wenn diese direkt oder diese der GmbH kontrolliert werden sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften gegenüber Dritten eingehen. Sie kann jedoch nicht Finanzierungen für fremde Unternehmen und Garantien herausgeben. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte vornehmen, die mit dem vorstehenden Zweck im weitesten Sinne zusammenhängen oder diesem zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleichen oder ähnlichen Gegenstandes übernehmen, sich an ihnen beteiligen und ihre Geschäfte führen. Sie ist zur Errichtung von Zweigniederlassungen befugt. Mit Beschluss vom 29.05.2019 und Nachtrag vom 12.08.2019 hat die Gesellschafterversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 14.12.2017 widerrufen. [bisher: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.12.2017 aufgelöst.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Micele, Daniel, italienischer Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruzicka, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].