Karl Andreas Meyer
domiciled in Basel, from Basel Active mandates: Ameisenkönig AG in Liq., KamKam AG Connected persons: Sabine Fehr You can stay up to date through "Karl Andreas Meyer", please log in or register free of charge.You are now following "Karl Andreas Meyer"
Credit rating You can stay up to date through "Karl Andreas Meyer", please log in or register free of charge.You are now following "Karl Andreas Meyer"
|
Places where people with the name Karl Andreas Meyer live
Sectors in which people with the name Karl Andreas Meyer work
Fund management
Fund management
Private persons with the name Karl Andreas Meyer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Karl Andreas Meyer
Publication number: HR02-1004738839, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Ameisenkönig AG, in Basel, CHE-446.963.371, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2018, Publ. 1004492433).
Firma neu:
Ameisenkönig AG in Liq..
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist infolge Auflösung von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.09.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Obrist, Andri, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Karl Andreas, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004598997, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Karl Meyer & Co. AG, in Allschwil, CHE-105.958.431, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2018, Publ. 4215049).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Karl Andreas, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Markus, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Peter, von Basel, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Galliker, Jürg , von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Welti, Cyrille Dominique, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004582518, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Karl Meyer Holding AG, in Allschwil, CHE-100.940.926, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2018, Publ. 1004520029).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Galliker, Dr. Jürg, von Basel, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Karl, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Markus, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Peter, von Basel, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].