Lukas Franz Metzler
domiciled in Appenzell Meister., from Balgach Active mandates: Anteleon Imaging GmbH in Liquidation, Fageb Verwaltungs AG and more Connected persons: Sergei Startchik, Svyatoslav Voloshynovskyy, Andreas Daniel Marty and more You can stay up to date through "Lukas Franz Metzler", please log in or register free of charge.You are now following "Lukas Franz Metzler"
Credit rating You can stay up to date through "Lukas Franz Metzler", please log in or register free of charge.You are now following "Lukas Franz Metzler"
|
Places where people with the name Lukas Franz Metzler live
Sectors in which people with the name Lukas Franz Metzler work
Operation of a publishing agency (analog/digital)
Fiduciary services
IT services
Legal counsel
Management of real estate portfolio properties
Manufacturing of rubber and plastic products
Textile refinement
Trading with machines
Notary and advocate office
Operation of a publishing agency (analog/digital)
Fiduciary services
IT services
Legal counsel
Management of real estate portfolio properties
Manufacturing of rubber and plastic products
Textile refinement
Trading with machines
Notary and advocate office
Private persons with the name Lukas Franz Metzler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Lukas Franz Metzler
Publication number: HR02-1006108330, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
SwissImmoRec AG, in Thayngen, CHE-113.858.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2022, Publ. 1005592237).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Metzler, Lukas, von Balgach, in Appenzell Meistersrüte (Appenzell), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stamm, Urs Heinz, von Thayngen, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1006096534, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Anteleon Imaging GmbH in Liquidation, in Zürich, CHE-110.186.697, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2023, Publ. 1005897191).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegg, Alexander Karl, von Eschenbach (SG), in Baden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metzler, Lukas Franz, von Balgach, in Appenzell, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005897191, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Anteleon Imaging Sàrl, bisher in Genève, CHE-110.186.697, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2023).
Statutenänderung:
17.11.2023.
Firma neu:
Anteleon Imaging GmbH in Liquidation.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Seefeldstrasse 283, 8008 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Produkten und die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Bildverarbeitung und digitaler Systeme für den Schutz und die Nachverfolgung von Objekten, Markenprodukten, Hochsicherheitsdokumenten sowie die Qualitätskontrolle. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence.
de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.].
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 28.06.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Selon déclaration du gérant du 28.06.2010, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.]. Die Identifikation unter der Nummer CH-660-1651003-8 wird durch die Identifikationsnummer (IDE/UID) CHE-110.186.697 ersetzt. [gestrichen: L'identification sous le numéro CH-660-1651003-8 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-110.186.697.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.11.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Startchik, Sergei, von Genève, in Veyrier, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Lausanne];
Voloshynovskyy, Svyatoslav, ukrainischer Staatsangehöriger, in Collonge-Bellerive, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Genève];
Metzler, Lukas Franz, von Balgach, in Appenzell, Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift.