Maxime Métrailler
domiciled in Haute-Nendaz, from Sion Active mandates: Etable du Chalèdo SA, Association pour le renforcement des contrôles sur les chantiers de construction (ARCC) and more Connected persons: Christian Michel Métrailler, Chiara Mirabelle Meichtry-Gonet, Giovanni Luca Casili and more You can stay up to date through "Maxime Métrailler", please log in or register free of charge.You are now following "Maxime Métrailler"
Credit rating You can stay up to date through "Maxime Métrailler", please log in or register free of charge.You are now following "Maxime Métrailler"
|
Places where people with the name Maxime Métrailler live
Sectors in which people with the name Maxime Métrailler work
Livestock and breeding
Associations and federations
Operation of an insurance company
Operation of investment companies
Operation of an pension fund
Architectural and engineering activities
Production and processing of wooden goods
Livestock and breeding
Associations and federations
Operation of an insurance company
Operation of investment companies
Operation of an pension fund
Architectural and engineering activities
Production and processing of wooden goods
Private persons with the name Maxime Métrailler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Maxime Métrailler
Publication number: HR02-1005952988, Commercial Registry Office Valais, (626)
Modubois SA, à Ardon, CHE-371.983.318, société anonyme (No. FOSC 226 du 19.11.2021, Publ. 1005338347).
Nouvelle adresse:
Rue du Transit-Sud 1, 1957 Ardon.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Métrailler, Maxime, de Sion, à Nendaz, administrateur, avec signature collective à deux.
Publication number: HR02-1005765536, Commercial Registry Office Valais, (626)
Etable du Chalèdo SA, à Sion, CHE-192.186.924, société anonyme (No. FOSC 189 du 29.09.2022, Publ. 1005572131).
Inscription ou modification de personne(s):
Métrailler, Christian Michel, de Sion, à Sion, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: administrateur unique, avec signature individuelle];
Métrailler, Maxime, de Sion, à Nendaz, administrateur, avec signature individuelle.
Publication number: HR02-1005758520, Commercial Registry Office Valais, (626)
Association pour le renforcement des contrôles sur les chantiers de construction (ARCC), à Sion, CHE-247.997.555, association (No. FOSC 183 du 21.09.2016, p.0, Publ. 3066645).
Nouvelle adresse:
Rue de la Dixence 20, 1950 Sion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Métrailler, Serge, de Grimisuat, à Grimisuat, président, avec signature collective à deux avec un membre;
Morard, Jeanny, de Ayent, à Grône, vice-président, avec signature collective à deux avec un membre;
Savioz, Jean Michel, de Ayent, à Sion, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Tscherrig, Johann, de Turtmann-Unterems, à Turtmann-Unterems, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Bovier, Paul, de Hérémence, à Hérémence, président du comité, avec signature collective à deux avec un membre [précédemment: membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Tissières, Bernard, de Saint-Léonard, à Sion, vice-président du comité, avec avec signature collective à deux avec un membre [précédemment: membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Carron, Blaise, de Monthey, à Monthey, membre du comité, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Casili, Giovanni Luca, ressortissant italien, à Naters, membre du comité, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Meichtry-Gonet, Chiara , de Leukerbad, à Sion, membre du comité, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Métrailler, Maxime, de Sion, à Nendaz, membre du comité, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.