Lukas Merz
domiciled in Oberwil, from Zeiningen Active mandates: Holzhandwerk Merz GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Lukas Merz", please log in or register free of charge.You are now following "Lukas Merz"
Credit rating You can stay up to date through "Lukas Merz", please log in or register free of charge.You are now following "Lukas Merz"
|
|
Lukas Merz
domiciled in Boniswil, from Reiden Active mandates: Biofungi GmbH Connected persons: Jutta Häfliger-Kuchenbecker, Martin Marcel Urs Häfliger You can stay up to date through "Lukas Merz", please log in or register free of charge.You are now following "Lukas Merz"
Credit rating You can stay up to date through "Lukas Merz", please log in or register free of charge.You are now following "Lukas Merz"
|
Places where people with the name Lukas Merz live
Sectors in which people with the name Lukas Merz work
Production and processing of wooden goods
Trading in food products
Production and processing of wooden goods
Trading in food products
Private persons with the name Lukas Merz
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Lukas Merz
Publication number: HR02-1005732303, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Biofungi GmbH, in Hitzkirch, CHE-109.541.544, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2015, S.0, Publ. 2242231).
Statutenänderung:
19.04.2023.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfliger-Kuchenbecker, Jutta, von Reiden, in Hitzkirch, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Merz, Lukas, von Reiden, in Boniswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2899955, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Holzhandwerk Merz GmbH, in Zeiningen, CHE-135.617.288, Haldengasse 27, 4314 Zeiningen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.06.2016.
Zweck:
Ausführung von Schreinerarbeiten und Holzbauarbeiten;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung des Gründers vom 01.06.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Merz, Lukas, von Zeiningen, in Oberwil (BL), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 5417692, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Association Bourgeons de Rosier, in Basel, CH-270.6.000.456-5, Verein (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2008, S. 6, Publ. 4640704).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merz, Lukas, von Basel, in Bottmingen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cardente, Angelo, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, Vizepräsident des Vorstandes und Sekretär und Kassier, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, Sekretär und Kassier ohne Zeichnungsberechtigung].