Karoline Mertz-Artner
domiciled in Büren SO, from Austria Active mandates: measys Mertz-Artner, enter-IT GmbH Connected persons: Urs Hans Mertz-Artner, Urs Hans Mertz-Artner You can stay up to date through "Karoline Mertz-Artner", please log in or register free of charge.You are now following "Karoline Mertz-Artner"
Credit rating You can stay up to date through "Karoline Mertz-Artner", please log in or register free of charge.You are now following "Karoline Mertz-Artner"
|
Places where people with the name Karoline Mertz-Artner live
Sectors in which people with the name Karoline Mertz-Artner work
IT services
IT services
Private persons with the name Karoline Mertz-Artner
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Karoline Mertz-Artner
Publication number: 2922647, Commercial Registry Office Berne, (36)
2get-IT GmbH, bisher in Liestal, CHE-115.722.752, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 107 vom 07.06.2010, Publ. 5664378).
Statutenänderung:
13.06.2016.
Firma neu:
9592 GmbH.
Sitz neu:
Biel/Bienne.
Domizil neu:
Schöneggstrasse 5, 2503 Biel/Bienne.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und die Umsetzung von Lösungen in den Bereichen Ablauforganisation und Informatikmitteleinsatz. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zur fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. [Die Bestimmungen betreffend Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte werden aus den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief, Fax oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mertz-Artner, Karoline, österreichische Staatsangehörige, in Büren SO, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Mertz-Artner, Urs, von Zürich, in Büren SO, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gessenay, Matthias, von Corcelles-le-Jorat, in Seewen SO (Seewen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Lommiswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 6266364, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
measys Mertz-Artner, in Büren SO, CH-241.1.010.250-0, Rebenweg 48, 4413 Büren SO, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Beratung und Projektleitung in den Bereichen Informatik und Organisation.
Eingetragene Personen:
Mertz-Artner, Urs Hans, von Zürich, in Büren SO, Inhaber, mit Einzelunterschrift;
Mertz-Artner, Karoline, österreichische Staatsangehörige, in Büren SO, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5664390, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
measys GmbH, bisher in Böckten, CH-280.4.001.569-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2010, S. 6, Publ. 5571918).
Statutenänderung:
28.05.2010.
Firma neu:
enter-IT GmbH.
Sitz neu:
Liestal.
Domizil neu:
c/o Kaufmännischer Verband Baselland, Zweigniederlassung Bildungszentrum kvBL, Obergestadeckplatz 21, 4410 Liestal.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung Mobiliar und Einrichtungsgegenstände zum Preis von höchstens CHF 15'000.-- zu übernehmen.]. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Die weitere Adresse in Büren SO ist weggefallen]. [gestrichen: Geschäftsdomizil: Rebenweg 48, 4413 Büren SO.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mertz-Artner, Karoline, österreichische Staatsangehörige, in Büren SO, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.--];
Mertz, Urs, von Zürich, in Büren SO, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.--].