Madlaina Meng
domiciled in Chur, from Arosa Active mandates: Kontextfinderin GmbH, Meng Consulting and more Connected persons: Daniel Manser, Gisela Barbara Maria Gamper, Karl Gamper and more You can stay up to date through "Madlaina Meng", please log in or register free of charge.You are now following "Madlaina Meng"
Credit rating You can stay up to date through "Madlaina Meng", please log in or register free of charge.You are now following "Madlaina Meng"
|
Places where people with the name Madlaina Meng live
Sectors in which people with the name Madlaina Meng work
Services regarding management consulting
Operation of a publishing agency (analog/digital)
Services regarding management consulting
Operation of a publishing agency (analog/digital)
Private persons with the name Madlaina Meng
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Madlaina Meng
Publication number: HR01-1005543868, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Kontextfinderin GmbH, in Steinen, CHE-438.166.214, Unterfeld 10, 6422 Steinen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.08.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmens- und Personalberatung. Ausserdem bezweckt die Gesellschaft die Forschung, Bildung und Förderung in den Bereichen Bewusstseinsbildung und Entwicklung des Menschen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 04.08.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Meng, Madlaina, von Arosa, in Chur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1004537371, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Meng Consulting, in Cazis, CHE-337.296.090, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2018, Publ. 4202063).
Sitz neu:
Chur.
Domizil neu:
Engadinstrasse 30, 7000 Chur.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meng, Madlaina, von Arosa, in Chur, Inhaberin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Cazis];
Manser, Daniel, von Neftenbach, in Chur, mit Einzelprokura.
Publication number: 4090939, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Petronate AG, in Sachseln, CHE-252.449.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2016, Publ. 3085175).
Statutenänderung:
27.02.2018.
Sitz neu:
Engelberg.
Domizil neu:
c/o Martin Mahler Treuhand GmbH, Engelbergerstrasse 41, 6390 Engelberg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bleier, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Dampfach (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meng, Madlaina, von Arosa, in Cazis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Franzen, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Niederberger, Toni Ferdinand, von Dallenwil, in Engelberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.