Erwin Bernhard Meier
domiciled in Schneisingen, from Schneisingen Active mandates: MIAVEST AG, J. Peters AG in Liquidation and more Connected persons: Elena Geltner Basoglu, Eduard Urech, Jörg Sgier and more You can stay up to date through "Erwin Bernhard Meier", please log in or register free of charge.You are now following "Erwin Bernhard Meier"
Credit rating You can stay up to date through "Erwin Bernhard Meier", please log in or register free of charge.You are now following "Erwin Bernhard Meier"
|
Places where people with the name Erwin Bernhard Meier live
Sectors in which people with the name Erwin Bernhard Meier work
Fund management
Fund management
Private persons with the name Erwin Bernhard Meier
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Erwin Bernhard Meier
Publication number: HR02-1005356082, Commercial Registry Office Zurich, (20)
BGE Finance AG, in Zürich, CHE-353.909.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2016, S.0, Publ. 2952265).
Statutenänderung:
26.11.2021.
Firma neu:
MIAVEST AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(MIAVEST SA) (MIAVEST Ltd).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Christine, von Strengelbach, in Büron, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Erwin Bernhard, von Schneisingen, in Schneisingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geltner Basoglu, Elena, von Weinfelden, in Wetzikon (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Sgier, Jörg, von Lumnezia, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Lumbrein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Urech, Eduard, von Hallwil, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 6717320, Commercial Registry Office Zurich, (20)
J. Peters AG, in Zürich, CH-020.3.028.770-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2010, S. 24, Publ. 5773060).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peters, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Gossau ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Moresi, Dorina, von Gossau ZH, in Gossau ZH, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sgier, Jörg, von Lumbrein, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift];
Meier, Erwin, von Schneisingen, in Schneisingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6456448, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sgier Invest AG (Sgier Invest SA) (Sgier Invest Ltd), in Zürich, CH-020.3.037.348-7, Kreuzstrasse 82, 8032 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.11.2011.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen jeglicher Art im Bereich der Vermögensverwaltung und Anlageberatung. Tätigkeiten, die eine Bewilligung als Bank oder Effektenhändler voraussetzen, sind ausdrücklich ausgeschlossen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie gewerbliche Schutzrechte, Immaterialgüterrechte und Know-how erwerben und verwerten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre der Gesellschaft erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 30.11.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Sgier, Jörg, von Lumbrein, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Geltner Basoglu, Elena, von Weinfelden, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Erwin Bernhard, von Schneisingen, in Schneisingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.