David Mehr
domiciled in Willisau, from Hergiswil bei Willisau Active mandates: 4inno AG, IOZ InformationsOrganisationsZentrum AG Connected persons: Samuel Alessandri, René Lötscher, Raphael Bachmann and more You can stay up to date through "David Mehr", please log in or register free of charge.You are now following "David Mehr"
Credit rating You can stay up to date through "David Mehr", please log in or register free of charge.You are now following "David Mehr"
|
Places where people with the name David Mehr live
Sectors in which people with the name David Mehr work
Operation of other financial institutions
Data processing and hosting services
Operation of other financial institutions
Data processing and hosting services
Private persons with the name David Mehr
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: David Mehr
Publication number: HR01-1005498037, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
4inno AG (4inno SA) (4inno Ltd), in Sursee, CHE-416.652.222, c/o IOZ InformationsOrganisationsZentrum AG, St. Georgstrasse 2a, 6210 Sursee, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.06.2022.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. Mit Erklärung vom 10.06.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Alessandri, Samuel, von Schüpfheim, in Schenkon, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Mehr, David, von Hergiswil bei Willisau, in Willisau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Bachmann, Raphael, von Adligenswil, in Rothenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Lötscher, René, von Grosswangen, in Mauensee, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4001743, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
IOZ InformationsOrganisationsZentrum AG, in Sursee, CHE-113.409.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2016, Publ. 2947121).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lötscher, Marco, von Luzern, in Buchrain, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lötscher, René, von Grosswangen, in Mauensee, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mehr, David, von Hergiswil bei Willisau, in Willisau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 918161, Commercial Registry Office Valais, (600)
Mehr GmbH, in Leukerbad, CH-600.4.014.285-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2010, S. 17, Publ. 5849916).
Statutenänderung:
11.06.2013.
Sitz neu:
Steg-Hohtenn.
Domizil neu:
Kantonsstrasse 26, 3940 Steg VS.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mehr, David, von Willisau, in Leukerbad, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mehr, Johann, von Willisau, in Steg-Hohtenn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.