Asmir Mehmedovic
domiciled in Zug, from Steinhausen Active mandates: TOTALINVEST GmbH, NEPTUN MÖBEL MEHMEDOVIC, Inneneinrichtung & Innenausbau Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Asmir Mehmedovic", please log in or register free of charge.You are now following "Asmir Mehmedovic"
Credit rating You can stay up to date through "Asmir Mehmedovic", please log in or register free of charge.You are now following "Asmir Mehmedovic"
|
|
Asmir Mehmedovic
domiciled in Steinhausen, from Zug Active mandates: AMZ GmbH in Liquidation Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Asmir Mehmedovic", please log in or register free of charge.You are now following "Asmir Mehmedovic"
Credit rating You can stay up to date through "Asmir Mehmedovic", please log in or register free of charge.You are now following "Asmir Mehmedovic"
|
Places where people with the name Asmir Mehmedovic live
Sectors in which people with the name Asmir Mehmedovic work
Management of real estate portfolio properties
Trading in consumer goods
Other construction
Management of real estate portfolio properties
Trading in consumer goods
Other construction
Private persons with the name Asmir Mehmedovic
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Asmir Mehmedovic
Publication number: HR02-1006066273, Commercial Registry Office Zug, (170)
TOTALINVEST GmbH, bisher in Feldbrunnen-St. Niklaus, CHE-325.520.754, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2024, Publ. 1005965793).
Statutenänderung:
29.05.2024.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Blegistrasse 17b, 6340 Baar. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kajkut, Vikica, kroatische Staatsangehörige, in Spreitenbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mehmedovic, Asmir, von Steinhausen, in Zug, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1005809864, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Neptun Group GmbH, bisher in Baar, CHE-165.821.847, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2020, Publ. 1005050332).
Statutenänderung:
13.07.2023.
Firma neu:
VIDO Group GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o HCC AG, Talacker 41, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, Import und Export von Möbeln und Dekorationsartikeln aller Art. Sie bezweckt ferner die Erbringung von Dienstleistungen in allen Bereichen des Bauwesens, Transporte und Montagen sowie den Handel mit Baumaterialien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mehmedovic, Asmir, von Steinhausen, in Steinhausen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Vigneswaran, Vethurahn, von Adliswil, in Adliswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vidakovic, Zeljko, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Opfikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005797892, Commercial Registry Office Zug, (170)
iHold AG, in Baar, CHE-116.056.886, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2023, Publ. 1005716536).
Domizil neu:
Blegistrasse 17A, 6340 Baar.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mehmedovic, Asmir, von Steinhausen, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.