Nicole Maurer
domiciled in Olten, from Germany Active mandates: MosaikUndMehr - Nicole Maurer Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Nicole Maurer", please log in or register free of charge.You are now following "Nicole Maurer"
Credit rating You can stay up to date through "Nicole Maurer", please log in or register free of charge.You are now following "Nicole Maurer"
|
|
Nicole Maurer
domiciled in Gebenstorf, from Malters Active mandates: Wetzel Verwaltungs AG, Wetzel AG Connected persons: Martin Maurer, Yves Hürlimann, Martin Maurer and more You can stay up to date through "Nicole Maurer", please log in or register free of charge.You are now following "Nicole Maurer"
Credit rating You can stay up to date through "Nicole Maurer", please log in or register free of charge.You are now following "Nicole Maurer"
|
|
Nicole Maurer
domiciled in St. Gallen, from Zürich Active mandates: mabema ag Connected persons: Reinhard Maurer You can stay up to date through "Nicole Maurer", please log in or register free of charge.You are now following "Nicole Maurer"
Credit rating You can stay up to date through "Nicole Maurer", please log in or register free of charge.You are now following "Nicole Maurer"
|
|
Nicole Maurer
domiciled in Hittnau, from Glattfelden Active mandates: Stiftung für Selbst-, Sozial- und Nothilfe in der Landwirtschaft Connected persons: Heinz Hess, Hansjörg Hassler Tester, Christian Kohli and more You can stay up to date through "Nicole Maurer", please log in or register free of charge.You are now following "Nicole Maurer"
Credit rating You can stay up to date through "Nicole Maurer", please log in or register free of charge.You are now following "Nicole Maurer"
|
Places where people with the name Nicole Maurer live
Sectors in which people with the name Nicole Maurer work
Creative, artistic and entertainment services
Business management and administration
Gardening and landscaping
Operation of other financial institutions
Religious, political or secular associations
Creative, artistic and entertainment services
Business management and administration
Gardening and landscaping
Operation of other financial institutions
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Nicole Maurer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Nicole Maurer
Publication number: HR02-1005939206, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Stiftung für Selbst-, Sozial- und Nothilfe in der Landwirtschaft, in Brugg, CHE-112.691.670, Stiftung (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2022, Publ. 1005402474).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spychiger, Marianne, von Langenthal, in Tramelan, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Nicole, von Glattfelden, in Hittnau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005784720, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
mabema ag, in Diepoldsau, CHE-108.749.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2017, S.0, Publ. 3326021).
Statutenänderung:
13.06.2023.
Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 05.04.2023 auf die neu gegründete Zagalzel Invest AG, in Diepoldsau (CHE-454.710.814), und die neu gegründete BEP Invest AG, in Diepoldsau (CHE-327.577.191), über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 340'000.00 herabgesetzt.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erwerben, Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen im In- und Ausland sowie das Erbringen und Durchführen von Finanz- und Verwaltungsgeschäften und damit verbundenen Dienstleistungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Lizenzen und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, vergeben, veräussern und erwerben sowie im Zusammenhang mit ihrem Zweck im In- und Ausland Liegenschaften erwerben. Die Gesellschaft kann Finanzierungs- und Sicherungsgeschäfte, einschliesslich Darlehen, Garantie- und Sicherheitsbestellungen tätigen, auch wenn sie im ausschliesslichen Interesse von anderen Gesellschaften oder Personen liegen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen.
Aktienkapital neu:
CHF 170'000.00 [bisher: CHF 510'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 170'000.00 [bisher: CHF 510'000.00].
Aktien neu:
17'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 51'000 Namenaktien zu CHF 10.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marxer, Dieter P., liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schaan (FL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Besserer, Patrick, von Altstätten, in Kriessern (Oberriet SG), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Reinhard, von Zürich und Rorschach, in Dornbirn (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Zürich und Rorschach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Maurer, Nicole, von Zürich, in St. Gallen, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005738795, Commercial Registry Office Aargau, (400)
REIST PARTNER AG, in Aarau, CHE-106.362.117, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2013, S.0, Publ. 7006264).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer, Nicole, von Schmiedrued, in Hunzenschwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Santana Uranga, Marcos, von Küttigen, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Santana, Marcos, spanischer Staatsangehöriger, in Küttigen];
Stoffel, Bernhard, von Vals, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.