René Mathys
domiciled in Biel/Bienne, from Twann-Tüscherz Active mandates: Xeno Print AG Connected persons: Maurizio Tallero You can stay up to date through "René Mathys", please log in or register free of charge.You are now following "René Mathys"
Credit rating You can stay up to date through "René Mathys", please log in or register free of charge.You are now following "René Mathys"
|
|
René Mathys
domiciled in Bern, from Bern and Seeberg Active mandates: Mathys Travel Connected persons: No connected person You can stay up to date through "René Mathys", please log in or register free of charge.You are now following "René Mathys"
Credit rating You can stay up to date through "René Mathys", please log in or register free of charge.You are now following "René Mathys"
|
Places where people with the name René Mathys live
Sectors in which people with the name René Mathys work
Manufacturing of measurement and control instruments
Travel agency and tour operator services
Manufacturing of measurement and control instruments
Travel agency and tour operator services
Private persons with the name René Mathys
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: René Mathys
Publication number: HR02-1004533551, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Pensionskasse der Firma L. Kellenberger & Co. AG, Maschinenfabrik, St. Gallen, in St. Gallen, CHE-109.725.222, Stiftung (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2018, Publ. 4246591).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathys, René, von Walperswil, in Langendorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lorenzi, Remo, von Rorschach, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaub, Roman, von Rünenberg, in Steinach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2944289, Commercial Registry Office Berne, (36)
Proviande Genossenschaft, in Bern, CHE-107.813.625, Genossenschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2016, Publ. 2740155).
Statutenänderung:
03.06.2016. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heinzelmann, Johannes, von Gais, in Geroldswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mathys, René, von Alchenstorf, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zemp, Markus, von Romoos, in Schafisheim, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gruet, Philippe, von Champvent, in Gressy (Yverdon-les-Bains), Suppleant der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier-Schmid, Brigitte, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Suppleantin der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 1970273, Commercial Registry Office Berne, (36)
Xeno Print AG, in Biel/Bienne, CHE-107.174.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2006, S. 4, Publ. 3453442).
Statutenänderung:
22.01.2015.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Entwerfen, das Entwickeln und das Herstellen von Uhrenbestandteilen aller Art, insbesondere im Druckbereich sowie den Handel mit Uhren und Uhrenbestandteilen aller Art. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen und alle Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Gemäss Erklärung vom 09.01.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Denk GmbH, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathys, René, von Twann-Tüscherz, in Biel/Bienne, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Tüscherz-Alfermée, Mitglied mit Einzelunterschrift];
Tallero, Maurizio, von Wiesendangen, in Winterthur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.