Giorgio Massarotto
domiciled in Origlio, from Langnau im Emmental Active mandates: Exion Networks SA, Blockchain ventures GmbH and more Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Giorgio Massarotto", please log in or register free of charge.You are now following "Giorgio Massarotto"
Credit rating You can stay up to date through "Giorgio Massarotto", please log in or register free of charge.You are now following "Giorgio Massarotto"
|
Places where people with the name Giorgio Massarotto live
Sectors in which people with the name Giorgio Massarotto work
IT services
Services regarding management consulting
IT services
Services regarding management consulting
Private persons with the name Giorgio Massarotto
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Giorgio Massarotto
Publication number: HR02-1005731423, Commercial Registry Office Zug, (170)
BitMining AG, in Zug, CHE-396.394.598, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2022, Publ. 1005431320).
Statutenänderung:
27.03.2023.
Firma neu:
Demeritte's AG.
Domizil neu:
Baarerstrasse 43, 6300 Zug.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Angebot von Dienstleistungen und die Investition in alle Arten von Waren, insbesondere auf dem Gebiet von digitaler und physischer Kunst sowie deren Handel;
Halten digitaler Brieftaschen, Kauf und Verkauf von Kryptowährungen aller Art sowie deren Halten (staking). Die Gesellschaft kann auch im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
1'020 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'020 Namenaktien zu CHF 100.00].
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cabral Nova, Dawelky Ricardo, von Caslano, in Sorengo, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kreienbühl, Thomas, von Malters, in Bedano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Massarotto, Giorgio, von Langnau im Emmental, in Origlio, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ranieri, Mattia, italienischer Staatsangehöriger, in Vacallo, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rusca, Manuel, von Agno, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bagnoud, Romain, von Crans-Montana, in Genève, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005462582, Commercial Registry Office Zug, (170)
HPCD AG, in Zug, CHE-268.501.457, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2021, Publ. 1005071302).
Statutenänderung:
08.04.2022.
Firma neu:
NextCare International AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Massarotto, Giorgio, von Langnau im Emmental, in Origlio, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernardi, Domenico, von Monteceneri, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1005431320, Commercial Registry Office Zug, (170)
BitMining AG, in Zug, CHE-396.394.598, Baarerstrasse 11, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.02.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Angebot von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Softwareentwicklung und der Durchführung wissenschaftlichen Rechnens, im Besondern im Krypto-Mining Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 102'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 51'000.00.
Aktien:
1'020 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 24.02.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Cabral Nova, Dawelky Ricardo, von Caslano, in Sorengo, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kreienbühl, Thomas, von Malters, in Bedano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Massarotto, Giorgio, von Langnau im Emmental, in Origlio, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pierri, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ranieri, Mattia, italienischer Staatsangehöriger, in Vacallo, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rusca, Manuel, von Agno, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.