Dr. Natalia Marty
domiciled in Flüh, from Unteriberg and Therwil Active mandates: Publiziel GmbH, Guggeschuel Dominik Marty Connected persons: Michael Düblin, Dominikus Walter Marty You can stay up to date through "Dr. Natalia Marty", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Natalia Marty"
Credit rating You can stay up to date through "Dr. Natalia Marty", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Natalia Marty"
|
Places where people with the name Natalia Marty live
Sectors in which people with the name Natalia Marty work
Operation of a publishing agency (analog/digital)
Other services in education
Operation of a publishing agency (analog/digital)
Other services in education
Private persons with the name Natalia Marty
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Natalia Marty
Publication number: HR02-1006118278, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Guggeschuel Dominik Marty, bisher in Münchenstein, CHE-201.879.721, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2014, Publ. 1404785).
Sitz neu:
Hofstetten-Flüh.
Domizil neu:
Tannwaldweg 7, 4112 Flüh.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marty, Dominikus, genannt Dominik, von Unteriberg, in Hofstetten-Flüh, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Münchenstein];
Marty, Natalia, von Therwil, in Hofstetten-Flüh, mit Einzelunterschrift [bisher: in Münchenstein].
Publication number: HR02-1005839059, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Publiziel GmbH, bisher in Münchenstein, CHE-176.295.041, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2023, Publ. 1005689159).
Statutenänderung:
05.09.2023.
Sitz neu:
Hofstetten-Flüh.
Domizil neu:
Tannwaldweg 7, 4112 Flüh.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marty, Natalia, von Therwil, in Hofstetten-Flüh, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Münchenstein].
Publication number: HR02-1005689159, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Publiziel GmbH, in Münchenstein, CHE-176.295.041, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2020, Publ. 1005013819).
Statutenänderung:
15.02.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Publizistik, insbesondere Medizinpublizistik, digitale und gedruckte Publikationslösungen, Informatik, Projektmanagement und Change Management. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marty, Dominikus Walter, von Unteriberg, in Münchenstein, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Marty, Sascha Nikolai, von Unteriberg, in Münchenstein, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marty, Natalia, von Therwil, in Münchenstein, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Düblin, Michael, von Oberwil (BL), in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.