Mathias Marty
domiciled in Unteriberg, from Unteriberg Active mandates: Marty Tankstellen GmbH, Marty Gartenbau AG Connected persons: Manuel Marty, Guido Marty-Fuchs, Manuel Marty You can stay up to date through "Mathias Marty", please log in or register free of charge.You are now following "Mathias Marty"
Credit rating You can stay up to date through "Mathias Marty", please log in or register free of charge.You are now following "Mathias Marty"
|
Places where people with the name Mathias Marty live
Sectors in which people with the name Mathias Marty work
Retail trading in fuels (petrol stations)
Gardening and landscaping
Retail trading in fuels (petrol stations)
Gardening and landscaping
Private persons with the name Mathias Marty
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Mathias Marty
Publication number: HR01-1005108688, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Stefan Marty, Landwirtschaft und Gastro-Recycling, in Wollerau, CHE-446.083.369, Allenwindenstrasse 60, 8832 Wollerau, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Führen eines Landwirtschaftsbetriebs und das Entsorgen und Verwerten von Lebensmittelabfällen.
Eingetragene Personen:
Marty, Stefan, von Unteriberg, in Wollerau, Inhaber, mit Einzelunterschrift;
Marty-Betschart, Mathias, von Unteriberg, in Wollerau, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3484003, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
HilCon GmbH, in Altendorf, CHE-110.519.988, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2009, Publ. 4813846).
Statutenänderung:
19.04.2017.
Firma neu:
Marty Tankstellen GmbH.
Sitz neu:
Unteriberg.
Domizil neu:
Riedstrasse 4, 8842 Unteriberg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Tankstellen mit Servicestation. Sie kann zur Tankstelle gehörende Verkaufslokale (Shop, Autozubehör) und/oder Autowaschanlagen betreiben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hilber, Bruno, von Degersheim, in Altendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Hilber, Maya, von Degersheim, in Altendorf, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marty, Manuel, von Unteriberg, in Einsiedeln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Marty, Mathias, von Unteriberg, in Unteriberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 6171152, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Marty Gartenbau AG, in Unteriberg, CH-130.3.011.468-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 05.12.2008, S. 18, Publ. 4765284). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marty-Fuchs, Susanna, von Unteriberg, in Unteriberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marty, Guido, von Unteriberg, in Unteriberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Marty, Manuel, von Unteriberg, in Schindellegi, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Marty, Mathias, von Unteriberg, in Unteriberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Trescor Treuhand Kt. Schwyz AG (CH-130.0.010.155-9), in Unteriberg, Revisionsstelle.