David Marty
domiciled in Abtwil AG, from Oberiberg Active mandates: Marty Storen AG Connected persons: Joshua Marty, Stefan Marty You can stay up to date through "David Marty", please log in or register free of charge.You are now following "David Marty"
Credit rating You can stay up to date through "David Marty", please log in or register free of charge.You are now following "David Marty"
|
|
David Marty
domiciled in Zürich, from Germany Active mandates: studioforma associated architects ag Connected persons: Harriet Meya Darko-Boamah, Harriet Gerber, Alex Marco Kurt Leuzinger You can stay up to date through "David Marty", please log in or register free of charge.You are now following "David Marty"
Credit rating You can stay up to date through "David Marty", please log in or register free of charge.You are now following "David Marty"
|
Places where people with the name David Marty live
Sectors in which people with the name David Marty work
Other construction
Architectural and engineering activities
Other construction
Architectural and engineering activities
Private persons with the name David Marty
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: David Marty
Publication number: HR02-1006036404, Commercial Registry Office Zurich, (20)
studioforma associated architects ag, in Zürich, CHE-113.441.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2022, Publ. 1005510920).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Harriet, von Dietikon, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marty, David, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005987808, Commercial Registry Office Zug, (170)
Marty Storen AG, in Baar, CHE-106.922.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2009, S.28, Publ. 4876132).
Statutenänderung:
05.03.2024.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marty, Marcel, von Oberiberg, in Mühlau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marty, David, von Oberiberg, in Abtwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Marty Stefan;
Marty, Joshua, von Oberiberg, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Marty Stefan.
Publication number: 4269515, Commercial Registry Office Aargau, (400)
ZM Holding AG, in Hunzenschwil, CHE-109.393.284, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 02.09.2015, Publ. 2352359).
Statutenänderung:
22.05.2018.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Graf Nutzfahrzeug AG, in Hunzenschwil (CHE-107.075.241), gemäss Fusionsvertrag vom 22.05.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 12'534'868.08 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 8'825'821.97 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Graf Nutzfahrzeug AG.
Zweck neu:
Handel mit und Vertrieb von Liefer- und Lastwagen und anderen Nutzfahrzeugen, Verkauf von Ersatzteilen und von Zubehör sowie Vermietung und Verleasung von Liefer- und Lastwagen und anderen Nutzfahrzeugen, im Weiteren Betrieb einer Reparatur- und Servicewerkstätte;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marty, David, von Oberiberg, in Herznach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zehnder, René, von Suhr, in Suhr, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Marty, Michael, von Oberiberg, in Rupperswil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.