Pellegrino Martone
domiciled in Schmerikon, from Schmerikon Active mandates: Lovely Fairytales KmG Connected persons: Morgana Sophie Wanner You can stay up to date through "Pellegrino Martone", please log in or register free of charge.You are now following "Pellegrino Martone"
Credit rating You can stay up to date through "Pellegrino Martone", please log in or register free of charge.You are now following "Pellegrino Martone"
|
Places where people with the name Pellegrino Martone live
Sectors in which people with the name Pellegrino Martone work
Performance of various services
Performance of various services
Private persons with the name Pellegrino Martone
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Pellegrino Martone
Publication number: HR01-1005145296, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Lovely Fairytales KmG, in Schmerikon, CHE-465.977.066, Rebhaldenstrasse 9, 8716 Schmerikon, Kommanditgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.03.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung von Hochzeitsanlässen, sowie den Vertrieb von Brautmode, sowie Dienstleistungen im Bereich der Braut Ästhetik. Überdies kann sie Handel mit Waren betreiben, die dem Organisationszweck dienlich sind. Sie kann Immobilien und Wertschriften erwerben, verwalten und veräussern.
Eingetragene Personen:
Wanner, Morgana Sophie, von Schleitheim, in Schmerikon, unbeschränkt haftende Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift;
Martone, Pellegrino, von Schmerikon, in Schmerikon, Kommanditär, mit Einzelprokura, mit einer Kommanditsumme von CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1004975758, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pecten GmbH, in Schlieren, CHE-332.035.263, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2020, Publ. 1004963041).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Day, Peter, von Küsnacht ZH, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Martone, Pellegrino, von Schmerikon, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Castro Vieira, Leandro, portugiesischer Staatsangehöriger, in Schlieren, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Rudzitis, Patrick Ludwig, deutscher Staatsangehöriger, in Kaltbrunn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 3595403, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pecten GmbH, in Regensdorf, CHE-332.035.263, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 10.03.2015, Publ. 2032213).
Statutenänderung:
21.04.2017.
Sitz neu:
Schlieren.
Domizil neu:
Brandstrasse 31, 8952 Schlieren.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, Vertrieb und die Herstellung von Körperpflege- und Stylingprodukten. Des Weiteren kann sie mit Waren aller Art handeln und diese vertreiben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henle, Valery, von Herisau, in Unterengstringen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Castro Vieira, Leandro, portugiesischer Staatsangehöriger, in Schlieren, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Day, Peter, von Küsnacht ZH, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Martone, Pellegrino, von Schmerikon, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Rudzitits, Patrick Ludwig, deutscher Staatsangehöriger, in Kaltbrunn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.