Massimo Martinelli
domiciled in Adliswil, from Kilchberg (ZH) Active mandates: QQ Invest AG, Turicum Investment Management AG Connected persons: Marco Martinelli, Beat Paul Matthias Kälin, Marco Martinelli You can stay up to date through "Massimo Martinelli", please log in or register free of charge.You are now following "Massimo Martinelli"
Credit rating You can stay up to date through "Massimo Martinelli", please log in or register free of charge.You are now following "Massimo Martinelli"
|
Places where people with the name Massimo Martinelli live
Sectors in which people with the name Massimo Martinelli work
Management of real estate portfolio properties
Fund management
Management of real estate portfolio properties
Fund management
Private persons with the name Massimo Martinelli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Massimo Martinelli
Publication number: HR02-1004677832, Commercial Registry Office Zug, (170)
Five Financial AG, in Baar, CHE-467.873.727, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2015, S.0, Publ. 2555451).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martinelli, Massimo, von Kilchberg ZH, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wildhaber, Giuliano, von Flums, in Lütisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2655019, Commercial Registry Office Zug, (170)
Turicum Investment Management AG, in Baar, CHE-101.182.915, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2013, Publ. 1203943).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cipolla, Gionata, von Bellinzona, in Freienbach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martinelli, Massimo, von Kilchberg ZH, in Adliswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2555451, Commercial Registry Office Zug, (170)
Five Immo AG, bisher in Rümlang, CHE-467.873.727, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2011, Publ. 6379058).
Gründungsstatuten:
19.07.2011.
Statutenänderung:
12.11.2015.
Firma neu:
Five Financial AG.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Blegistrasse 5, 6340 Baar.
Zweck neu:
Organisation, Planung, Finanzierung und Durchführung von Investitions- und Immobilienprojekten sowie Verwaltung von Liegenschaften. Tätigen von Finanz- und Wertschriftengeschäften;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail an die Aktionäre, sofern die Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind. Andernfalls durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Giambattista, Luca, von Poschiavo, in Opfikon, Prokurist, mit Einzelprokura gemäss OR 459 Absatz 2.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martinelli, Massimo, von Kilchberg ZH, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kilchberg ZH].