Andreas Mantel
domiciled in Uster, from Winterthur Active mandates: Hess-Honegger Personalvorsorgestiftung für die Embru-Werke, Biedermann-Mantel-Stiftung and more Connected persons: Fabian Süess, Thomas Boller, Rolf Ziegler and more You can stay up to date through "Andreas Mantel", please log in or register free of charge.You are now following "Andreas Mantel"
Credit rating You can stay up to date through "Andreas Mantel", please log in or register free of charge.You are now following "Andreas Mantel"
|
Places where people with the name Andreas Mantel live
Sectors in which people with the name Andreas Mantel work
Operation of an pension fund
Religious, political or secular associations
Furniture manufacturing
Operation of investment companies
Manufacturing and processing of glass and ceramic
Trading in household appliances and related goods
Management of real estate portfolio properties
Operation of an pension fund
Religious, political or secular associations
Furniture manufacturing
Operation of investment companies
Manufacturing and processing of glass and ceramic
Trading in household appliances and related goods
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Andreas Mantel
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Andreas Mantel
Publication number: HR02-1005713798, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Hess-Honegger Personalvorsorgestiftung für die Embru-Werke, in Rüti (ZH), CHE-109.723.269, Stiftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2019, Publ. 1004548339).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäggi, Heinz, von Dübendorf, in Rüti ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Radtke, Jürgen, von Rüti ZH, in Rüti ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mantel, Andreas, von Winterthur, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Süess, Fabian, von Buttisholz, in Gommiswald, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005646824, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Embru-Werke AG, in Rüti (ZH), CHE-105.954.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2021, Publ. 1005188140).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mantel, Andreas, von Winterthur, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR01-1005114902, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Biedermann-Mantel-Stiftung, in Küsnacht (ZH), CHE-187.650.330, c/o Norbert Cajochen, Treuhand- und Steuerrechtspraxis, Obere Heslibachstrasse 8, 8700 Küsnacht ZH, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
31.12.1941. 23.11.2020.
Zweck:
Der Zweck der Stiftung ist: 1. Die Übernahme und Verwaltung von wissenschaftlichen Sammlungen und ähnlichen Objekten, wozu im Rahmen der verfügbaren Einkünfte auch Kauf-, Verkauf- und Tauschgeschäfte vorgenommen werden dürfen. In erster Linie betrifft dies die tadellose Instandhaltung der Lepidopteren-Sammlung des Stifters an der ETH Zürich. Damit verbunden werden können auch Unterstützungen für einschlägige Arbeiten in der systematischen Entomologie. 2. Die Unterstützung des Musikkollegiums Winterthur für seine Musikschule. Die Unterstützung des Musikkollegiums Winterthur ist für den Robert Biedermann Fonds seiner Musikschule bestimmt. Weitere Zuwendungen können sowohl für den Robert Biedermann Fonds als auch in erster Linie im besonderen Interesse eines vorzugsweise rein klassischen Orgelunterrichts im Stil der grossen Meister des 17. und 18. Jahrhunderts ausgerichtet werden. Der Stiftungsrat soll bei Bedarf Fachleute, wie beispielsweise den Hauptorganisten der Stadtkirche Winterthur, zuziehen. Aus dem Robert Biedermann Fonds können auch Zuwendungen an besonders tüchtige Lehrkräfte der Musikschule zugesprochen werden, hingegen dürfen aus den dem Musikkollegium ausgerichteten Zuwendungen keine Stipendien an Schüler ausgerichtet werden. 3. Die Ausrichtung von Beiträgen zu wissenschaftlichen, vornehmlich zoologischen und botanischen Zwecken wie Unterstützungen von Reservaten, Tierparks etc.
Eingetragene Personen:
Mantel, Andreas, von Winterthur, in Uster, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess, Dr. Andri, von Mettmenstetten, in Pfäffikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittenwiler, Alfred, von Nesslau, in Thalwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cajochen, Norbert, von Ilanz/Glion, in Küsnacht (ZH), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Honold Treuhand AG (CHE-101.313.494), in Zürich, Revisionsstelle.