Axel Manschott
domiciled in Rheinfelden, from Rheinfelden Active mandates: Sasma, société anonyme de stockage et de manutention de produits pétroliers, Satram-Huiles SA and more Connected persons: Thomas Fohrer, Jürg Walter Hornisberger, Stephan Dominique Villiger and more You can stay up to date through "Axel Manschott", please log in or register free of charge.You are now following "Axel Manschott"
Credit rating You can stay up to date through "Axel Manschott", please log in or register free of charge.You are now following "Axel Manschott"
|
Places where people with the name Axel Manschott live
Sectors in which people with the name Axel Manschott work
Warehousing and logistics
Trading with various goods
Warehousing and logistics
Trading with various goods
Private persons with the name Axel Manschott
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Axel Manschott
Publication number: HR02-1004730539, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Fonds de prévoyance du personnel de CICA SA, in Basel, CHE-109.793.407, Stiftung (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2018, Publ. 4136583).
Name neu:
Fonds de prévoyance du personnel de CICA SA in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) vom 13.08.2019 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manschott, Axel, von Rheinfelden, in Rheinfelden, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Muller épouse Bissel, Sylvie Yolande Paule, französische Staatsangehörige, in Kembs (FR), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Villiger, Stephan Dominique, von Beinwil (Freiamt), in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zimmermann, Barbara Gabrielle Marie, französische Staatsangehörige, in Hirtzfelden (FR), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3543961, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Personalvorsorgestiftung der Gruppe Satram-Huiles SA in Liquidation, in Basel, CHE-109.350.777, Stiftung (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2016, Publ. 3251493).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Villiger, Stephan, von Beinwil (Freiamt), in Riehen, Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manschott, Axel, von Rheinfelden, in Rheinfelden, Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3532429, Commercial Registry Office Berne, (36)
S + M Tank AG, in Oberbipp, CHE-101.429.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2017, Publ. 3275689).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manschott, Axel, von Rheinfelden, in Rheinfelden, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.