Lina Malisauskaite
domiciled in Zürich, from Lithuania Active mandates: Maratea Holding AG in Liquidation, Pallante AG and more Connected persons: Justas Jurkuvenas, Justas Jurkuvenas, Justas Jurkuvenas and more You can stay up to date through "Lina Malisauskaite", please log in or register free of charge.You are now following "Lina Malisauskaite"
Credit rating You can stay up to date through "Lina Malisauskaite", please log in or register free of charge.You are now following "Lina Malisauskaite"
|
Places where people with the name Lina Malisauskaite live
Sectors in which people with the name Lina Malisauskaite work
Operation of other financial institutions
Trading with various goods
Trading with machines
Operation of investment companies
Services for banks and credit institutions
Fund management
Operation of other financial institutions
Trading with various goods
Trading with machines
Operation of investment companies
Services for banks and credit institutions
Fund management
Private persons with the name Lina Malisauskaite
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Lina Malisauskaite
Publication number: HR02-1006100733, Commercial Registry Office Zug, (170)
Maratea Holding AG, in Cham, CHE-113.170.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2021, Publ. 1005200267).
Firma neu:
Maratea Holding AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.07.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malisauskaite, Lina, litauische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005876200, Commercial Registry Office Zug, (170)
Arsia AG, in Zug, CHE-288.664.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 24.05.2023, Publ. 1005752655).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Malisauskaite, Lina, litauische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staroverov, Mikhail, von Thalwil, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1005112013, Commercial Registry Office Zug, (170)
Pallante AG (Pallante SA) (Pallante Ltd), in Zug, CHE-439.917.503, Neugasse 23, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.02.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den internationalen Handel mit und die Veredelung von E-Schrott und Automobilabfällen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, und alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren Konzerngesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 22.02.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Jurkuvenas, Justas, litauischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Malisauskaite, Lina, litauische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.