Robert Lutz
domiciled in Zürich, from Zollikon Active mandates: Ceda Gastronomic Handels- und Service AG in Liquidation Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Robert Lutz", please log in or register free of charge.You are now following "Robert Lutz"
Credit rating You can stay up to date through "Robert Lutz", please log in or register free of charge.You are now following "Robert Lutz"
|
Places where people with the name Robert Lutz live
Sectors in which people with the name Robert Lutz work
BranchCode_n/a
BranchCode_n/a
Private persons with the name Robert Lutz
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Robert Lutz
Publication number: HR02-1005801506, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Frezzo AG, in Felben-Wellhausen, CHE-271.008.186, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2022, Publ. 1005456639). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 19.03.2014 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Lostorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amsler, Olivia, von Schinznach, in Hunzenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Di Antonio, Tonino, von Waldkirch, in Lanzenneunforn (Herdern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Getzmann, Stephan, von Menznau, in Schöftland, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strasser & Vögtli Treuhand AG (CHE-110.056.712), in Hunzenschwil, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005231649, Commercial Registry Office Berne, (36)
Kilag AG, in Uetendorf, CHE-103.041.421, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2019, Publ. 1004780250).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lutz, Robert, von Heiden, in Uetendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Maron, Lukas, von Berlingen, in Liebefeld (Köniz), mit Einzelunterschrift;
Nauer, Marco, von Unteriberg, in Rüschegg Heubach (Rüschegg), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Azizi, Asim, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Thun, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Martins Freitas, José, portugiesischer Staatsangehöriger, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1004732528, Commercial Registry Office Zug, (170)
Lutz Consulting GmbH (Lutz Consulting Sàrl) (Lutz Consulting Sagl) (Lutz Consulting Ltd. liab. Co), in Zug, CHE-412.527.871, Gotthardstrasse 26, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.09.2019.
Zweck:
Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensberatung, Coaching und Interim Management;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 25.09.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lutz, Robert Carl, deutscher Staatsangehöriger, in Lostorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.