Christof Lutz
domiciled in Bremgarten, from Medel (Lucmagn) Active mandates: Türenfabrik Safenwil AG Connected persons: Markus Rüedin, Christian Salz, Andreas Brägger and more You can stay up to date through "Christof Lutz", please log in or register free of charge.You are now following "Christof Lutz"
Credit rating You can stay up to date through "Christof Lutz", please log in or register free of charge.You are now following "Christof Lutz"
|
|
Christof Lutz
domiciled in Chur, from St. Gallen Active mandates: gradus GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Christof Lutz", please log in or register free of charge.You are now following "Christof Lutz"
Credit rating You can stay up to date through "Christof Lutz", please log in or register free of charge.You are now following "Christof Lutz"
|
Places where people with the name Christof Lutz live
Sectors in which people with the name Christof Lutz work
Production and processing of wooden goods
IT services
Production and processing of wooden goods
IT services
Private persons with the name Christof Lutz
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christof Lutz
Publication number: HR02-1005927891, Commercial Registry Office Graubünden
gradus GmbH, in Domat/Ems, CHE-112.007.156, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 16.11.2015, S.0, Publ. 2483405).
Statutenänderung:
21.12.2023.
Sitz neu:
Chur.
Domizil neu:
Scalettastrasse 26, 7000 Chur.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Informatikdienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann darüber hinaus alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks direkt oder indirekt förderlich sein können. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, sowie andere Unternehmungen erwerben oder erworbene Unternehmungen verkaufen. Sie kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen, sofern die dafür allenfalls notwendigen Bewilligungen vorliegen. Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lutz, Karin, von St. Gallen, in Domat/Ems, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Christof, von St. Gallen, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Domat/Ems, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Publication number: 2483405, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
gradus GmbH, bisher in St. Gallen, CHE-112.007.156, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2015, Publ. 1999375).
Gründungsstatuten:
10.09.2004.
Statutenänderung:
05.11.2015.
Sitz neu:
Domat/Ems.
Domizil neu:
Via Calanda 33, 7013 Domat/Ems.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 10.09.2004 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung Hardware, Software, Bücher, einen Tisch sowie Büromaterial zum Preis von höchstens CHF 5'000.-- zu erwerben.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Christof, von St. Gallen, in Domat/Ems, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: in St. Gallen];
Lutz, Karin, von St. Gallen, in Domat/Ems, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Tenna].
Publication number: 1441871, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Stiftung Signina, in Safiental, CHE-109.675.104, Stiftung (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2014, Publ. 1427407).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zinsli, Erich, von Safien, in Safien-Platz (Safien), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lutz, Christof, von St. Gallen, in Tenna, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bühler, Arthur, von Valendas, in Valendas, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchli, Daniel Walter, von Safiental, in Safien-Platz (Safiental), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Buchli, Thomas, von Safiental, in Tenna (Safiental), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bühler, Benedikt, von Safiental, in Valendas (Safiental), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.