Francine Anne Lusser
domiciled in Genève, from Altdorf (UR) Active mandates: SUISSIMAGE, Schweizerische Genossenschaft für Urheberrechte an audiovisuellen Werken, Association Filmino and more Connected persons: Daniel Howald, Annette Lehmann-Lehmann, Karin Chiquet and more You can stay up to date through "Francine Anne Lusser", please log in or register free of charge.You are now following "Francine Anne Lusser"
Credit rating You can stay up to date through "Francine Anne Lusser", please log in or register free of charge.You are now following "Francine Anne Lusser"
|
Places where people with the name Francine Anne Lusser live
Sectors in which people with the name Francine Anne Lusser work
Leasing of intangible assets
Religious, political or secular associations
Data processing and hosting services
Production, rental and distribution of films and TV shows
Leasing of intangible assets
Religious, political or secular associations
Data processing and hosting services
Production, rental and distribution of films and TV shows
Private persons with the name Francine Anne Lusser
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Francine Anne Lusser
Publication number: HR02-1004590410, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Creative Europe - MEDIA Desk Suisse, in Zürich, CHE-112.762.790, Verein (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2016, S.0, Publ. 2925301).
Statutenänderung:
18.12.2018.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt: die Durchführung des Creative Europe Programms der Europäischen Union in der Schweiz bzw. der Aufgaben gemäss IPFiV (oder Aufgaben gemäss einer vergleichbaren Rechtsgrundlage) im Rahmen einer Leistungsvereinbarung mit der Schweizerischen Eidgenossenschaft;
die Koordination und die Erstellung des Konzepts für den Creative Europe Desk in der Schweiz bzw. der Geschäftsstelle für die Umsetzung der erwähnten Aufgaben gemäss Leistungsvereinbarung;
die Information der Schweizerischen Film- und Kreativbranchen sowie des Kultursektors über das Creative Europe Programm mit seinen Unterprogrammen MEDIA und Culture sowie den bereichsübergreifenden Bestandteilen (oder dessen Folgeprogramme) bzw. die erwähnten Massnahmen des Bundes;
die Beratung der Schweizerischen Film- und Kreativbranchen sowie des Kultursektors bei der Antragstellung im Rahmen der erwähnten Programme, Massnahmen und Aufgaben;
die Evaluierung und Umsetzung aller Massnahmen, die für die Schweizer Teilnahme am Creative Europe Programm bzw. der zweckdienlichen Umsetzung der entsprechenden Massnahmen des Bundes und der Aufgaben gemäss IPFiV förderlich sind. Der Verein kann alle notwendigen Massnahmen zur Umsetzung dieser Ziele treffen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Agthe, Pierre, von Zürich, in Lausanne, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Berger, Catherine Ann, von Langnau im Emmental, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hächler, Felix, von Lenzburg, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lusser, Francine, von Altdorf, in Genève, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horber, Salome, von Aadorf, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 6353554, Commercial Registry Office Zurich, (20)
MEDIA Desk Suisse, in Zürich, CH-020.6.000.990-9, Verein (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2006, S. 21, Publ. 3246764).
Statutenänderung:
28.06.2010.
Organisation neu:
Mitgliederversammlung, Vorstand von 5 Mitgliedern, Geschäftsstelle und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Rachel Maria, von Mörel, in Kilchberg ZH, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marschall, Corinna, deutsche Staatsangehörige, in Arlesheim, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Agthe, Pierre, von Zürich, in Lausanne, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Riesen, Patrick, von Oberbalm, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lusser, Francine, von Altdorf, in Genève, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiert, Laurent, von Rickenbach TG, in Fribourg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.