Christoph Lütolf
domiciled in Vordemwald, from Schongau Active mandates: Civitas Public GmbH Connected persons: Andreas Kalt, Nicole Schuwey You can stay up to date through "Christoph Lütolf", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Lütolf"
Credit rating You can stay up to date through "Christoph Lütolf", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Lütolf"
|
|
Christoph Lütolf
domiciled in Ostermundigen, from Wauwil Active mandates: Niederer AG Immobilien und Verwaltungen Connected persons: Renáta Möri, Armin Jakupi, Hans Jürg Güdel and more You can stay up to date through "Christoph Lütolf", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Lütolf"
Credit rating You can stay up to date through "Christoph Lütolf", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Lütolf"
|
Places where people with the name Christoph Lütolf live
Sectors in which people with the name Christoph Lütolf work
Fiduciary services
Management of real estate portfolio properties
Fiduciary services
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Christoph Lütolf
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christoph Lütolf
Publication number: HR02-1006047633, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Civitas Public GmbH, in Zofingen, CHE-197.289.201, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2023, Publ. 1005823997).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lütolf, Sibylle, von Schongau, in Vordemwald, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andreas Kalt GmbH (CHE-364.014.762), in Luzern, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kalt, Andreas, von Leibstadt, in Luzern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien];
Lütolf, Christoph, von Schongau, in Vordemwald, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: HR02-1005828618, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Arlewo AG, in Luzern, CHE-108.022.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2023, Publ. 1005679917).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Martin, von Triengen, in Emmen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lütolf, Christoph, von Sursee, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Odermatt, Hugo, von Neuenkirch, in Emmen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emmenegger, Severin, von Hildisrieden, in Rothenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005823997, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Civitas Public GmbH, in Zofingen, CHE-197.289.201, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2023, Publ. 1005811233).
Statutenänderung:
18.07.2023.
Zweck neu:
Erbringung von betriebswirtschaftlichen Beratungen sowie Treuhand-Revisionsdienstleistungen, insbesondere für Gemeinwesen, öffentlich-rechtliche Institutionen sowie Non-Profit Organisationen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind sowie Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lütolf, Christoph, von Schongau, in Vordemwald, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Kalt, Andreas, von Leibstadt, in Luzern, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien.