Mathias Lüthi
domiciled in Rohrbach, from Rohrbach Active mandates: Lüthi und Hurni Connected persons: Marc Hurni You can stay up to date through "Mathias Lüthi", please log in or register free of charge.You are now following "Mathias Lüthi"
Credit rating You can stay up to date through "Mathias Lüthi", please log in or register free of charge.You are now following "Mathias Lüthi"
|
Places where people with the name Mathias Lüthi live
Sectors in which people with the name Mathias Lüthi work
Mail order and retail e-commerce
Mail order and retail e-commerce
Private persons with the name Mathias Lüthi
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Mathias Lüthi
Publication number: HR02-1005208253, Commercial Registry Office Berne, (36)
ABC Verwaltungs AG, in Biel/Bienne, CHE-108.044.622, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2021, Publ. 1005201928).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Allenbach, Matthias, von Adelboden, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lüthi, Mathias, von Subingen, in Subingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004757411, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Grou Mou GmbH, in Deitingen, CHE-384.683.185, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2016, Publ. 2773581).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Mathias, von Subingen, in Subingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schlup, Thomas, von Rapperswil (BE), in Subingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Mirjana, kroatische Staatsangehörige, in Maintal (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Vucinic, Goran, serbischer Staatsangehöriger, in Aarburg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3791179, Commercial Registry Office Berne, (36)
ABC Verwaltungs AG, in Aegerten, CHE-108.044.622, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2017, Publ. 3298061).
Statutenänderung:
22.09.2017.
Sitz neu:
Brügg.
Domizil neu:
Portstrasse 37, 2555 Brügg BE.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Management- und Verwaltungs-Dienstleistungen für verbundene Unternehmen und für Dritte. Sie kann Vertretungen übernehmen, Patente sowie technische und industrielle Kenntnisse erwerben, entwickeln, verwalten, verwerten und übertragen, ebenso technische und administrative Beratungen erbringen sowie allen diesen Bereichen verwandte und untergeordneten Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann solche Unternehmen und deren Geschäfte finanzieren, Immaterialgüterrechte und Know-how erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Sie ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: Publikation im SHAB oder, falls Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Mathias, von Subingen, in Subingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bucher, Florian, von Grossaffoltern, in Bühl b. Aarberg (Bühl), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.