Paolo Losinger
domiciled in Zürich, from Burgdorf Active mandates: Forum Schweizer Selbstregulierungsorganisationen (Forum-SRO), Clemsteen GmbH Connected persons: Georg Koromzay, Wilhelm Peter Lutz, Lorenz Urs Fivian and more You can stay up to date through "Paolo Losinger", please log in or register free of charge.You are now following "Paolo Losinger"
Credit rating You can stay up to date through "Paolo Losinger", please log in or register free of charge.You are now following "Paolo Losinger"
|
Places where people with the name Paolo Losinger live
Sectors in which people with the name Paolo Losinger work
Religious, political or secular associations
Sport services
Religious, political or secular associations
Sport services
Private persons with the name Paolo Losinger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Paolo Losinger
Publication number: HR02-1006076489, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Forum Schweizer Selbstregulierungsorganisationen (Forum-SRO), in Zürich, CHE-115.246.467, Verein (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2024, Publ. 1005933594).
Statutenänderung:
01.02.2024.
Domizil neu:
c/o Paolo Losinger, Losinger Rechtsanwälte, Mainaustrasse 21, 8008 Zürich.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt: 1) die Förderung der Selbstregulierung im Bereich der Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung;
2) die Unterstützung der Selbstregulierung im Finanzsektor;
3) die Förderung des Dialogs mit weiteren Organisationen im Bereich der Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, Behörden, Politik und Öffentlichkeit zu Fragen rund um die Selbstregulierung, insbesondere auch mit der FINMA und weiteren nationalen und internationalen Gremien, welche auf dem Gebiet der Finanzmarktaufsicht tätig sind.
Mittel neu:
Mittel: Jahresbeiträge, Eintrittsgebühren sowie von der Vereinsversammlung zu beschliessende ausserordentliche Beiträgen. [bisher: Mittel: Jahresbeiträge und Eintrittsgebühren].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruckstuhl, Lea Annina, von Herdern, in Baar, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Confalonieri, Luca, von Lugano, in Lugano, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten;
Kindler, Caroline, von Bolligen, in Baar, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Losinger, Paolo, von Burgdorf, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koromzay, Georg, von Wettingen, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005900708, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Clemsteen GmbH, in Elsau, CHE-403.010.681, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 106 vom 02.06.2022, Publ. 1005486464).
Statutenänderung:
21.11.2023.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Paolo Losinger, Zollikerstrasse 148, 8008 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vollmeier, Alexandra, von Gränichen, in Elsau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clement, Kevin Gabriël P., belgischer Staatsangehöriger, in Wielsbeke (BE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Pontresina];
Losinger, Paolo, von Burgdorf, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1594511, Commercial Registry Office Zug, (170)
Vision Bancorp AG, in Zug, CHE-169.916.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2014, Publ. 1360377).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Linder, Martin Michael, von Walenstadt, in Kilchberg ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Losinger, Paolo, von Burgdorf, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.