Kurt Lötscher
domiciled in Cham, from Flühli Active mandates: Wirtschaftskammer Schweiz-China Connected persons: Robert Wiest, Carole Béatrice Ramuz Isler, Beat Krähenmann and more You can stay up to date through "Kurt Lötscher", please log in or register free of charge.You are now following "Kurt Lötscher"
Credit rating You can stay up to date through "Kurt Lötscher", please log in or register free of charge.You are now following "Kurt Lötscher"
|
|
Kurt Lötscher
domiciled in Pfaffnau, from Pfaffnau Active mandates: Lötscher Baggerbetrieb GmbH Connected persons: Karin Lötscher-Ryser You can stay up to date through "Kurt Lötscher", please log in or register free of charge.You are now following "Kurt Lötscher"
Credit rating You can stay up to date through "Kurt Lötscher", please log in or register free of charge.You are now following "Kurt Lötscher"
|
Places where people with the name Kurt Lötscher live
Sectors in which people with the name Kurt Lötscher work
Associations and federations
Other construction
Associations and federations
Other construction
Private persons with the name Kurt Lötscher
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Kurt Lötscher
Publication number: HR02-1005781901, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Stiftung "Langmatt" Sidney und Jenny Brown, in Baden, CHE-106.314.584, Stiftung (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2022, Publ. 1005480060).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lötscher, Kurt, von Flühli, in Hünenberg See , Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lang, Dominik, von Zeiningen, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005300858, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Wirtschaftskammer Schweiz-China, in Zürich, CHE-100.823.284, Verein (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2021, Publ. 1005104071).
Statutenänderung:
25.06.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Felix, von Diepflingen, in Horgen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thalwil];
Chung, Chia-Hung, von Losone, in Bellinzona, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dahinden-Zhou, Qing, von Entlebuch, in Wädenswil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Härri, Kurt, von Birrwil, in Birrwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krähenmann, Beat, von Binningen, in Binningen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lötscher, Kurt, von Flühli, in Cham, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ramuz Isler, Carole, von Saint-Aubin (FR), in Küsnacht (ZH), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wiest, Robert, von Langenthal, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Xin, Katherine, amerikanische Staatsangehörige, in Horgen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gaillard, Alexandre, französischer Staatsangehöriger, in Carouge (GE), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3849713, Commercial Registry Office Aargau, (400)
ABB Schweiz AG, in Baden, CHE-101.538.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2017, Publ. 3792041).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hutzli, Martin, von Bern und Zweisimmen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lötscher, Kurt, von Flühli, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidt, Thomas, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ulmer, Patrick Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Lossburg-Wittendorf (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gassler, Markus, von Koblenz, in Leuggern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gächter, Michael, von Oberriet (SG), in Schwerzenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liebl, Wilhelm, von Lengnau (AG), in Lengnau (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.