Urs Löble
domiciled in Feuerthalen, from Kreuzlingen Active mandates: TecMec AG, Lorax GmbH Connected persons: Max Hinterberger, Roberto Ribezzi, Max Hinterberger and more You can stay up to date through "Urs Löble", please log in or register free of charge.You are now following "Urs Löble"
Credit rating You can stay up to date through "Urs Löble", please log in or register free of charge.You are now following "Urs Löble"
|
Places where people with the name Urs Löble live
Sectors in which people with the name Urs Löble work
Manufacturing of other electrical equipment/appliances
Locksmithery, smithy and workshops
Manufacturing of other electrical equipment/appliances
Locksmithery, smithy and workshops
Private persons with the name Urs Löble
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Urs Löble
Publication number: 7133722, Commercial Registry Office Zurich, (20)
TecMec AG, in Uster, CH-020.3.024.802-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2013, Publ. 7077496).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnider, Martin, von Breitenbach, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Reto, von Würenlingen, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Verfida Revision AG (CH-130.0.005.954-4), in Freienbach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hinterberger, Max, von Altstätten, in Birwinken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Löble, Urs, von Kreuzlingen, in Feuerthalen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ribezzi, Roberto, von Neunkirch, in Münsterlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4772394, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Lorax GmbH, bisher in Weinfelden, CH-440.4.012.320-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 194 vom 05.10.2000, S. 6810).
Statutenänderung:
3.11.2008.
Sitz neu:
Märstetten.
Domizil neu:
Weinfelderstrasse 23, 8560 Märstetten. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hinterberger, Max, von Altstätten, in Mattwil (Birwinken), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 18 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.--];
Löble, Urs, von Kreuzlingen, in Feuerthalen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 18 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 18'000.--];
Ribezzi, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Scherzingen (Münsterlingen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 14 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: in Kreuzlingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 14'000.--].
Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Lorax GmbH, in W e i n f e l d e n, Betrieb einer mechanischen Werkstätte, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 20.01.1999, S. 423).
Statutenänderung:
28.09.2000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hinterberger, Max, von Altstätten, in Mattwil (Birwinken), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 25'000.-];
Löble, Urs, von Kreuzlingen, in Feuerthalen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 25'000.-];
Ribezzi, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.-.