Catalina Lischer-Diasanta
domiciled in Basel, from Willisau Active mandates: Association Journey of Hope Simbang Pilipino Connected persons: Edgar Lischer-Diasanta, Dolia Gehrer-Lohrin, Maria Guia Lorin and more You can stay up to date through "Catalina Lischer-Diasanta", please log in or register free of charge.You are now following "Catalina Lischer-Diasanta"
Credit rating You can stay up to date through "Catalina Lischer-Diasanta", please log in or register free of charge.You are now following "Catalina Lischer-Diasanta"
|
Places where people with the name Catalina Lischer-Diasanta live
Sectors in which people with the name Catalina Lischer-Diasanta work
Religious, political or secular associations
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Catalina Lischer-Diasanta
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Catalina Lischer-Diasanta
Publication number: 2677759, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Association Journey of Hope Simbang Pilipino, in Basel, CHE-114.475.338, Verein (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2015, Publ. 2400451).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lischer-Diasanta, Catalina, von Willisau, in Basel, Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hong Kong (HK)].
Publication number: 1179891, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Association Journey of Hope Simbang Pilipino, in Basel, CH-270.6.000.452-8, Verein (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2013, Publ. 7173810).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lischer-Diasanta, Catalina, von Willisau, in Hong Kong (HK), Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: in Allschwil];
Lischer, Edgar, von Willisau, in Hong Kong (HK), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: in Allschwil].
Publication number: 7173810, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Association Journey of Hope Simbang Pilipino, in Basel, CH-270.6.000.452-8, Verein (SHAB Nr. 25 vom 04.02.2011, S. 6, Publ. 6018088).
Statutenänderung:
16.03.2013.
Domizil neu:
Fürstensteinerstr. 47, 4053 Basel.
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben zur Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwechlen, Fernand Leon, französischer Staatsangehöriger, in St. Louis (FR), Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Ruppert, Estrelleta, philippinische Staatsangehörige, in Reinach BL, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Munar, Eric, philippinischer Staatsangehöriger, in Baguio City (PH), Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lischer-Diasanta, Catalina, von Willisau, in Allschwil, Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Lorin, Maria Guia, von Muttenz, in Birsfelden, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Gehrer-Lohrin, Dolia, von Neckertal, in Ettingen, Mitglied des Vorstandes und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Cueni Renz, Philipp, von Blauen, in Basel, Mitglied des Vorstandes und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Lischer, Edgar, von Willisau, in Allschwil, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Vorstandes mit Einzelunterschrift]. [Statutenänderung ohne publikationspflichtige Tatsachen.].