Nils Linsi
domiciled in Lindau, from Winterthur Active mandates: Anantara AG, BRUNDOR AG and more Connected persons: Jürg Linsi-Brune, Hermann Josef Inglin, Giorgio Eligio Alberto Engeli and more You can stay up to date through "Nils Linsi", please log in or register free of charge.You are now following "Nils Linsi"
Credit rating You can stay up to date through "Nils Linsi", please log in or register free of charge.You are now following "Nils Linsi"
|
Places where people with the name Nils Linsi live
Sectors in which people with the name Nils Linsi work
Operation of other financial institutions
Textile production (without clothing)
Operation of fiduciary/trustee services and fund institutions
Fund management
Management of real estate portfolio properties
Trading in household appliances and related goods
Operation of hotels, inns and B&B/guesthouses
Operation of other financial institutions
Textile production (without clothing)
Operation of fiduciary/trustee services and fund institutions
Fund management
Management of real estate portfolio properties
Trading in household appliances and related goods
Operation of hotels, inns and B&B/guesthouses
Private persons with the name Nils Linsi
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Nils Linsi
Publication number: HR02-1005812769, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Anantara AG, in Luzern, CHE-116.342.458, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2010, S.12, Publ. 5941346).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Linsi, Renate, von Winterthur, in Küssnacht SZ, Präsidentin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linsi, Jürg, von Winterthur und Luzern, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Linsi, Nils, von Winterthur, in Lindau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005807254, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Hotel Monopol und Metropole Luzern AG, in Luzern, CHE-102.465.959, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2023, Publ. 1005782761).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linsi, Nils, von Winterthur, in Lindau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wallisellen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Augsburger, Christa, von Langnau im Emmental, in Greppen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005686985, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
BRUNDOR AG, bisher in Luzern, CHE-166.344.637, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2022, Publ. 1005378981).
Statutenänderung:
01.02.2023.
Sitz neu:
Degersheim.
Domizil neu:
Unterdorfstrasse 22, 9116 Wolfertswil.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Herstellung und Handel von Vliesstoffprodukten, sowie das Halten von Beteiligungen in jeglicher Form an in- und ausländischen Gesellschaften. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann zudem Hilfstätigkeiten ausüben, insbesondere ein zentrales Führungs- und Reportingsystem für die Tochtergesellschaften bereitstellen, Rohstoffe einkaufen, Lizenzen bereitstellen, Marktforschung im Interesse der Tochtergesellschaft betreiben, Rechts- und Steuerberatung erbringen, Personalberatung im Bereich der Führungskräfte anbieten, Finanzierung für Tochtergesellschaften bereitstellen und gewährleisten sowie Grundstücke erwerben, vermieten, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse. [Anpassung aufgrund anderer Eintragungspraxis.]. [gestrichen: Mit Erklärung vom 10.12.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linsi, Nils, von Winterthur, in Winterberg ZH (Lindau), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lenz Treuhand AG (CHE-113.916.280), in Zürich, Revisionsstelle. [Anpassung Wohnort aufgrund anderer Eintragungspraxis.]