Werner Ewald Linne
domiciled in Weggis, from Germany Active mandates: Nova Trade & Finance Holding AG, novaPETROL Group AG Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Werner Ewald Linne", please log in or register free of charge.You are now following "Werner Ewald Linne"
Credit rating You can stay up to date through "Werner Ewald Linne", please log in or register free of charge.You are now following "Werner Ewald Linne"
|
Places where people with the name Werner Ewald Linne live
Sectors in which people with the name Werner Ewald Linne work
Operation of investment companies
Trading with various goods
Operation of investment companies
Trading with various goods
Private persons with the name Werner Ewald Linne
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Werner Ewald Linne
Publication number: HR02-1005083392, Commercial Registry Office Zug, (170)
Nova Trade & Finance Holding AG, in Risch, CHE-113.759.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2019, Publ. 1004683948).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schöpfer, Peter, von Hasle LU, in Rotkreuz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linne, Werner Ewald, deutscher Staatsangehöriger, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004947539, Commercial Registry Office Zug, (170)
nmg novaMETAL gmbh, in Risch, CHE-283.138.884, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2019, Publ. 1004733709).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Linne, Werner Ewald, deutscher Staatsangehöriger, in Weggis, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laubscher, Lucia, von Trub, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Nova Trade & Finance Holding AG (CHE-113.759.566), in Risch, Gesellschafterin, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1004941688, Commercial Registry Office Zug, (170)
DIODORINA AG, in Risch, CHE-100.852.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2019, Publ. 1004624333).
Statutenänderung:
07.07.2020.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Chamerstrasse 176, 6300 Zug.
Aktien neu:
150 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 150 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Linne, Werner Ewald, deutscher Staatsangehöriger, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Güssow, Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Gams, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.