Adrian Friedrich Liechti
domiciled in Bolligen, from Eggiwil Active mandates: kiddyworld GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Adrian Friedrich Liechti", please log in or register free of charge.You are now following "Adrian Friedrich Liechti"
Credit rating You can stay up to date through "Adrian Friedrich Liechti", please log in or register free of charge.You are now following "Adrian Friedrich Liechti"
|
Places where people with the name Adrian Friedrich Liechti live
Sectors in which people with the name Adrian Friedrich Liechti work
Other social services
Other social services
Private persons with the name Adrian Friedrich Liechti
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Adrian Friedrich Liechti
Publication number: 6993112, Commercial Registry Office Berne, (36)
kiddyworld GmbH, in Bern, CH-036.4.043.271-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 09.11.2009, S. 5, Publ. 5333550).
Statutenänderung:
18.12.2012.
Sitz neu:
Ittigen.
Domizil neu:
Mannenbergweg 9, 3063 Ittigen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb des Programmes 'Play with Me' und bietet hochstehende frühkindliche Entwicklungs- und Unterhaltungsprogramme an, welche die gesamtheitliche Entwicklung von Kleinkindern durch altersgerechte Spiel- und Lernaktivitäten fördern. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Post, Telefax oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liechti, Etelvina Teresa, amerikanische Staatsangehörige, in Bolligen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liechti, Adrian Friedrich, von Eggiwil, in Ittigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: in Bolligen und mit 20 Stammanteilen zu je CHF 500.00].
Publication number: 5333550, Commercial Registry Office Berne, (36)
kiddyworld GmbH, in Bern, CH-036.4.043.271-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2009, S. 3, Publ. 4814612).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imhof-John, Franziska Manuela, von Lax und Eiken, in Bern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liechti, Etelvina Teresa, amerikanische Staatsangehörige, in Bolligen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher:mit 18 Stammanteilen zu je CHF 500.00];
Liechti, Adrian Friedrich, von Eggiwil, in Bolligen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher:mit 18 Stammanteilen zu je CHF 500.00].
Publication number: 4814612, Commercial Registry Office Berne, (36)
kiddyworld GmbH, in Bern, CH-036.4.043.271-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2008, S. 4, Publ. 4725040).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imhof-John, Franziska Manuela, von Lax und Eiken, in Bern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: von Laax, Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit 40 Stammanteilen zu je CHF 500.00];
Liechti, Etelvina Teresa, amerikanische Staatsangehörige, in Bolligen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Liechti, Adrian Friedrich, von Eggiwil, in Bolligen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 500.00.